EP1581027 - Haut-parleur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 04.04.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.10.2009 | Changement - mandataire | publié le 25.11.2009 [2009/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Pioneer Corporation 4-1, Meguro 1-chome Meguro-ku Tokyo / JP | Pour tous les Etats désignés Tohoku Pioneer Corporation 1105, Aza-Nikko, Ooaza-Kunomoto Tendo-shi Yamagata-ken / JP | [N/P] |
Précédent [2005/39] | Pour tous les Etats désignés Pioneer Corporation 4-1, Meguro 1-chome Meguro-ku Tokyo / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Tohoku Pioneer Corporation 1105, Aza-Nikko, Ooaza-Kunomoto Tendo-shi Yamagata-ken / JP | Inventeur(s) | 01 /
Sugiura, Hideaki c/o Tohoku Pioneer Corporation 1105, Aza Nikko Ooaza Kunomoto Tendo-shi Yamagata-ken / JP | [2005/39] | Mandataire(s) | Popp, Eugen, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Postfach 86 06 24 81633 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/48] | Popp, Eugen, et al Meissner, Bolte & Partner GbR Postfach 86 06 24 81633 München / DE | ||
Précédent [2005/39] | Popp, Eugen, et al MEISSNER, BOLTE & PARTNER Postfach 86 06 24 81633 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05006421.1 | 23.03.2005 | [2005/39] | Numéro de priorité, date | JP20040085061 | 23.03.2004 Format original publié: JP 2004085061 | [2005/39] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1581027 | Date: | 28.09.2005 | Langue: | EN | [2005/39] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1581027 | Date: | 23.01.2008 | [2008/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.12.2007 | Classification | IPC: | H04R9/00 | [2005/39] | CPC: |
H04R9/02 (EP,US);
H04R2201/34 (EP,US);
H04R2400/11 (EP,US);
H04R9/025 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/39] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Lautsprecher | [2005/39] | Anglais: | Speaker | [2005/39] | Français: | Haut-parleur | [2005/39] | Procédure d'examen | 28.03.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/19] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]GB801695 (ROLA CELESTION LTD) [Y] 6 * page 2, line 40 - line 42 * * figure 1 *; | [A]DE9301425U (WEI, KUANG-TA, KEELUNG, TW) [A] 2-4* figures 1-4 *; | [Y]JPH10117472 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 2-4 * abstract * * figure 7; compound 8 * * paragraph [0019] * * paragraph [0037] - paragraph [0038] * * For the evaluation of this document the examiner has used the automated translation available at the IPDL website of the JPO *; | [XY]US6537234 (KOMATSU AKIRA [JP]) [X] 1,5 * figure 3; compounds 103, 106, 108, 111, 114, 115, 202 * * column 1, line 6 - line 9 * * column 1, line 31 - line 40 * * column 4, line 29 - line 45 * [Y] 2-4,6 |