EP1591295 - Système d'entraînement hydraulique et arrangement de vanne de commande pour un tel système [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.06.2009 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 15.07.2009 [2009/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eaton Corporation Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | [2008/32] |
Précédent [2005/44] | Pour tous les Etats désignés Eaton Corporation Eaton Center, 1111 Superior Avenue Cleveland, Ohio 44114-2584 / US | Inventeur(s) | 01 /
Singh, Rodney V. 8531 139th Street Savage Minnesota 55378 / US | [2005/44] | Mandataire(s) | Schwan Schorer & Partner mbB Patentanwälte Bauerstraße 22 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/44] | Schwan - Schwan - Schorer Bauerstrasse 22 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05009052.1 | 25.04.2005 | [2005/44] | Numéro de priorité, date | US20040832967 | 27.04.2004 Format original publié: US 832967 | [2005/44] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1591295 | Date: | 02.11.2005 | Langue: | EN | [2005/44] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1591295 | Date: | 26.07.2006 | [2006/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1591295 | Date: | 06.08.2008 | Langue: | EN | [2008/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.06.2006 | Classification | IPC: | B60K17/10, B60K6/12, F15B13/01, F15B1/033 | [2006/30] | CPC: |
B60K6/12 (EP,US);
A45D1/02 (KR);
F15B1/024 (EP,US);
F15B13/0405 (EP,US);
F15B13/0426 (EP,US);
F15B13/043 (EP,US);
F15B21/14 (EP,US);
F16D31/02 (EP,US);
F16K31/406 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2005/44] | B60K17/10 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT, SE [2007/14] |
Précédent [2005/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Hydraulisches Antriebssystem und Steuerventil- Anordnung dafür | [2005/44] | Anglais: | Hydraulic drive system and improved control valve assembly therefor | [2005/44] | Français: | Système d'entraînement hydraulique et arrangement de vanne de commande pour un tel système | [2005/44] | Procédure d'examen | 21.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/06] | 09.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.06.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.01.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2008 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 07.05.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4064694 (BAUDOIN PATRICE) [A] 1* abstract *; | [A]US4307654 (DE ALMEIDA ANTONIO A R) [A] 1 * column 4, line 45 - line 52; figure 1 *; | [A]WO9732136 (BERINGER HYDRAULIK AG [CH], et al) [A] 1 * page 33, line 20 - page 34, line 5; figures 5,6 *; | [A]DE19755120 (MANNESMANN REXROTH AG [DE]) [A] 1-3,7 * column 10, line 1 - line 53; figures 3-6 * * column 11, line 26 - line 60; figures 9,10 * * column 13, line 63 - column 14, line 9 *; | [A]DE19714513 (KNORR BREMSE SYSTEME [DE]) [A] 1 * abstract *; | [A]DE19955523 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1 * column 6, line 28 - line 41; figure 4 *; | [A]WO03048627 (US ENVIRONMENT [US]) [A] 1,6 * paragraphs [0013] , [0023] , [0027] , [0028] , [0038]; figures 2,5 * |