EP1557190 - Dispositif d'injection sans aiguille avec charge pyrotechnique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 21.09.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 21.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 24.10.2007 [2007/43] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Lell, Peter, Dr. Am Mühlbachbogen 85 85368 Moosburg / DE | [2006/13] |
Précédent [2005/46] | Pour :DE
Lell, Peter, Dr. Am Mühlbachbogen 85 85368 Moosburg / DE | ||
Précédent [2005/30] | Pour :DE
Roche Diagniostics GMBH Sandhofer Strasse 116 68305 Mannheim / DE | ||
Pour :AT
BE
CH
CY
DK
ES
FI
FR
GB
GR
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
TR
F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124 4070 Basel / CH | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2005/46] |
Précédent [2005/30] | 01 /
Lell, Peter Am Mühlbachbogen 85 85368 Moosburg / DE | Mandataire(s) | Eder, Christian, et al Eder Schieschke & Partner mbB Patentanwälte Elisabethstrasse 34/II 80796 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/49] | Eder, Christian, et al Eder & Schieschke Patentanwälte Elisabethstrasse 34/II 80796 München / DE | ||
Précédent [2005/30] | Jany, Peter, Dr., et al Dr. H.-P. Pfeifer Dr. P. Jany Patentanwälte Beiertheimer Allee 19 76137 Karlsruhe / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05009528.0 | 20.06.2001 | [2005/30] | Numéro de priorité, date | DE2000129325 | 20.06.2000 Format original publié: DE 10029325 | [2005/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1557190 | Date: | 27.07.2005 | Langue: | DE | [2005/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1557190 | Date: | 15.11.2006 | Langue: | DE | [2006/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.06.2005 | Classification | IPC: | A61M5/30, A61M5/24, A61M5/48, F42C19/14 | [2005/30] | CPC: |
A61M5/30 (EP,US);
A61M2005/3117 (EP,US);
A61M5/2046 (EP,US);
A61M5/24 (EP,US);
A61M5/31511 (EP,US);
A61M5/484 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, CH, DE, GB, LI [2006/16] |
Précédent [2005/30] | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR | Titre | Allemand: | Nadellose Injektionsvorrichtung mit pyrotechnischem Antrieb | [2005/30] | Anglais: | Needleless injection device with pyrotechnic charge | [2005/30] | Français: | Dispositif d'injection sans aiguille avec charge pyrotechnique | [2005/30] | Procédure d'examen | 27.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/13] | 28.01.2006 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 15.05.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.2006 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) BE, CY, DK, ES, FI, FR, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR | 08.09.2006 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP01953796.8 / EP1292344 | Opposition(s) | 17.08.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/43] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.04.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.06.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 08.03.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | FR   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 08.03.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5503628 (FETTERS G DAVID [US], et al) [A] 1-30 * column 5, line 54 - line 61 * * column 8, line 2 - line 17 * * column 8, line 28 - line 33 * * column 8, line 39 - line 47 * * figures 3-5 *; | [AD]WO9831409 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH [DE], et al) [AD] 1,16,20 * the whole document *; | [A]WO0029055 (MEHIER HENRI [FR]) [A] 1,16,20 * page 14, line 15 - line 27 * * page 28, line 17 - page 29, line 2 ** figures 1,4,5 *; | [E]EP1125593 (ROCHE DIAGNOSTICS GMBH [DE]) [E] 1-30 * paragraphs [0029] , [0038] , [0039]; figures 2,3 * |