EP1605311 - Dispositif d'illumination avec mélangeur de lumière pour l'homogénéisation des distributions de rayonnement [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.02.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.02.2008 | Demande réputée retirée | publié le 12.03.2008 [2008/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carl Zeiss SMT AG Rudolf-Eber-Strasse 2 73447 Oberkochen / DE | [2007/36] |
Précédent [2005/50] | Pour tous les Etats désignés Carl Zeiss SMT AG Carl-Zeiss-Strasse 22 73447 Oberkochen / DE | Inventeur(s) | 01 /
Fiolka, Damian Heckenrosenweg 36 73447 Oberkochen / DE | 02 /
Singer, Wolfgang Egerlandstrasse 45 73431 Aalen / DE | 03 /
Wangler, Johannes An der Reute 15 89551 Königsbronn / DE | [2005/50] | Mandataire(s) | Schwanhäusser, Gernot, et al Ostertag & Partner Patentanwälte mbB Epplestrasse 14 70597 Stuttgart / DE | [N/P] |
Précédent [2005/50] | Schwanhäusser, Gernot, et al Ostertag & Partner Patentanwälte Epplestr. 14 70597 Stuttgart / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05010584.0 | 17.05.2005 | [2005/50] | Numéro de priorité, date | US20040578521P | 10.06.2004 Format original publié: US 578521 P | [2005/50] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1605311 | Date: | 14.12.2005 | Langue: | DE | [2005/50] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1605311 | Date: | 14.03.2007 | [2007/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.02.2007 | Classification | IPC: | G03F7/20 | [2005/50] | CPC: |
G03F7/70583 (EP,US);
G02B27/283 (EP,US);
G03F7/70075 (EP,US)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2007/47] |
Précédent [2005/50] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Beleuchtungseinrichtung mit einem Lichtmischer zur Homogenisierung von Strahlungsverteilungen | [2005/50] | Anglais: | Illumination device with light mixer for homogenisation of radiation distributions | [2005/50] | Français: | Dispositif d'illumination avec mélangeur de lumière pour l'homogénéisation des distributions de rayonnement | [2005/50] | Procédure dexamen | 18.10.2005 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 22.11.2005 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 15.09.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/11] | 23.10.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/11] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2007 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0043822 (TROPEL CORP [US]) [A] 1-10 * abstract * * figure 1 ** page 5, line 4 - page 7, line 27 *; | [A]US6347176 (HAWRYLUK ANDREW M [US], et al) [A] 1-10 * abstract * * figures 2A,2B *; | [A]EP1217450 (ZEISS CARL SEMICONDUCTOR MFG [DE]) [A] 1-10 * abstract * * figures 1,2 * * paragraphs [0025] , [0028] * |