EP1607222 - Gestion de l'air dans un appareil à éjection de fluide [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.09.2011 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.09.2011 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.10.2011 [2011/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | [2010/44] |
Précédent [2005/51] | Pour tous les Etats désignés Hewlett-Packard Development Company, L.P. 20555 S.H. 249 Houston, TX 77070 / US | Inventeur(s) | 01 /
Hess, Jeffery S. 1015 SW 11th Street Corvallis OR 97330 / US | 02 /
Harding, Philip H. 5698 NW Dumbeck Ave. Albany OR 97321 / US | 03 /
Giri, Manish 8116 Daphne Ct. Corvallis OR 97330 / US | 04 /
Smith, Gilbert G. 7345 NW Madrone Way Corvallis OR 97330 / US | [2005/51] | Mandataire(s) | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/29] | Schoppe, Fritz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Précédent [2005/51] | Schoppe, Fritz, et al Patentanwälte Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05012153.2 | 06.06.2005 | [2005/51] | Numéro de priorité, date | US20040872215 | 18.06.2004 Format original publié: US 872215 | [2005/51] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1607222 | Date: | 21.12.2005 | Langue: | EN | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1607222 | Date: | 03.11.2010 | Langue: | EN | [2010/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.10.2005 | Classification | IPC: | B41J2/14 | [2005/51] | CPC: |
B41J2/1433 (EP,US);
B41J2/07 (KR);
B41J2/1404 (EP,US);
B41J2002/14387 (EP,US);
B41J2002/14403 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, NL [2006/35] |
Précédent [2005/51] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Luftverwaltung in einem Flüssigkeitsausstossgerät | [2005/51] | Anglais: | Air management in a fluid ejection device | [2005/51] | Français: | Gestion de l'air dans un appareil à éjection de fluide | [2005/51] | Procédure d'examen | 01.12.2005 | Requête en examen déposée [2006/05] | 08.09.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.06.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 27.07.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.09.2010 | Taxe de délivrance payée | 06.09.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.08.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.06.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | NL | 03.11.2010 | [2011/32] | Citations: | Recherche | [X]JPH01166963 ; | [X]US5394181 (BRAUN HILARION [US]) [X] 1-5,8-12,14-16,19,22,24-26,39,40 * the whole document *; | [X]US6120139 (CHILDERS WINTHROP [US], et al) [X] 1,5-10,12-18,24-30,33-35,37,38 * abstract * * column 7, line 56 - column 9, line 7 * * column 9, line 30 - column 10, line 21 * * figures 7,9 *; | [X]EP1260372 (CANON KK [JP]) [X] 1-5,8,10,19,22,39,40 * paragraphs [0026] - [0042] * * figures 2-5 *; | [X]EP1302323 (TOSHIBA TEC KK [JP]) [X] 1-3,5,8-12,19,22,39,40 * abstract * * paragraphs [0031] - [0056] * * figures 2-6 * | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19890928), vol. 013, no. 434, Database accession no. (M - 875), & JP01166963 A 19890630 (FUJITSU LTD) [X] 1-3,5-12,19,22,24,39,40 * abstract * |