EP1737176 - Signalisation pour l'allocation d'une liaison de communication dans un système MIMO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.12.2015 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.12.2015 | Demande réputée retirée | publié le 27.01.2016 [2016/04] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2006/52] | Pour tous les Etats désignés NTT DoCoMo, Inc. 11-1, Nagata-cho 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Tejera, Pedro Adelheidstrasse 14 80798 München / DE | 02 /
Utschick, Wolfgang, Prof. Dr. Mendlstrasse 4e 85051 Ingolstadt / DE | 03 /
Nossek, Josef A., Prof. Dr. Zugspitzstrasse 19 82393 Iffeldorf / DE | 04 /
Bauch, Gerhard, Dr. Barer Strasse 58 80799 München / DE | [2006/52] | Mandataire(s) | Zinkler, Franz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/32] | Zinkler, Franz, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Précédent [2006/52] | Zinkler, Franz, et al Patentanwälte Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler, Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05013276.0 | 20.06.2005 | [2006/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1737176 | Date: | 27.12.2006 | Langue: | EN | [2006/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.10.2005 | Classification | IPC: | H04L27/26 | [2006/52] | CPC: |
H04B7/0452 (EP,US);
H04L27/2602 (EP,US);
H04L27/26035 (EP,US);
H04L5/0044 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, GB [2007/36] |
Précédent [2006/52] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Signalisierung zur Kommunikationsverbindungszuweisung in einem MIMO-System | [2006/52] | Anglais: | Signalling for allocation of a communication link in a MIMO system | [2006/52] | Français: | Signalisation pour l'allocation d'une liaison de communication dans un système MIMO | [2006/52] | Procédure dexamen | 19.06.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/52] | 27.11.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.06.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 18.10.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 10.04.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/04] | 18.09.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/04] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 27.11.2006 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.04.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 23.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2013 | 09   M06   Taxe payée le   23.07.2013 | 30.06.2015 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO02087139 (MAGNOLIA BROADBAND INC [US]) [X] 1-4,6-18 * page 4, line 5 - line 7 * * page 5, line 1 - line 6 * * page 5, line 18 - line 30 * * page 9, line 7 - line 8 * * page 10, line 26 - page 11, line 2 * * page 7, line 16 - line 21 * * figure 1 * * figure 4C *; | [A]WO03023996 (MORPHICS TECH INC [US]) [A] 1,2,4-8,18 * page 2, line 12 - line 22 * * page 2, line 29 - line 34 ** figure 1 *; | [A]WO03084092 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1-18 * page 8, paragraph 1035 *; | [X]EP1443680 (UNIV HOKKAIDO NAT UNIV CORP [JP], et al) [X] 9-13,15-18 * page 2, paragraph 9 * * page 2, paragraph 11 * * page 3, paragraph 16 * * page 4, paragraph 34 - paragraph 35 * * figure 12 *; | [X]US2004179627 (KETCHUM JOHN W [US], et al) [X] 1-18 * page 1, column 2, paragraph 12 * * page 1, column 2, paragraph 13 * * page 6, column 2, paragraph 80 * * page 7, column 2, paragraph 93 * * page 12, column 2, paragraph 185 * * figures 4,7A * |