EP1611874 - Sandale ayant un générateur basses frequences [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 25.01.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.01.2008 | Retrait de la demande | publié le 27.02.2008 [2008/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Beaunix Co., Ltd. 555-30 Baeksuk-dong Cheonan-shi / KR | [2006/01] | Inventeur(s) | 01 /
Park, Jeong Hoon 703-901 Woosung Apt. 783-1 Jayang-dong Guangjin-gu Seoul / KR | [2006/01] | Mandataire(s) | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Précédent [2006/01] | Dr. Weitzel & Partner Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05013772.8 | 27.06.2005 | [2006/01] | Numéro de priorité, date | KR20040049241 | 29.06.2004 Format original publié: KR 2004049241 | KR20050022770 | 18.03.2005 Format original publié: KR 2005022770 | [2006/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1611874 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 30.08.2005 | Classification | IPC: | A61H39/00, A61N1/32, A43B3/10 | [2006/01] | CPC: |
A43B7/146 (EP,KR,US);
A43B3/101 (KR);
A43B3/34 (EP,KR,US);
A61H23/02 (KR);
A61H39/002 (EP,US);
A61N1/32 (EP,US);
A61N1/326 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Titre | Allemand: | Sandalen mit Niederfrequenzgenerator | [2006/01] | Anglais: | Slipper having low frequency generator | [2006/01] | Français: | Sandale ayant un générateur basses frequences | [2006/01] | Procédure d'examen | 19.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/31] | 11.01.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/09] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2007 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US4703445 (DASSLER ARMIN A [DE]); | [Y]EP0504715 (STAODYN INC [US]); | [Y]US5471405 (MARSH STEPHEN A [US]); | [Y]JP2000060978 (AISIN SEIKI); | [Y]US2003220578 (HO VINCENT B [US], et al); | [XY]US2004059386 (YU TSUNG-L [TW]); | [XPYP]US2004173220 (HARRY JASON D [US], et al) |