EP1612588 - Isolateur optique ayant un élément isolateur d'optique incliné [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.08.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2012 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB | publié le 25.07.2012 [2012/30] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KYOCERA CORPORATION 6, Takeda Tobadono-cho, Fushimi-ku Kyoto-shi Kyoto 612-8501 / JP | [2006/01] | Inventeur(s) | 01 /
Sato, Yasushi c/o Kyocera Corporation Hokkaido Kitami Plant 30, Houch Kitami-shi Hokkaido 099-1595 / JP | [2006/01] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05014029.2 | 29.06.2005 | [2006/01] | Numéro de priorité, date | JP20040191744 | 29.06.2004 Format original publié: JP 2004191744 | JP20040344830 | 29.11.2004 Format original publié: JP 2004344830 | [2006/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1612588 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1612588 | Date: | 22.03.2006 | [2006/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1612588 | Date: | 13.10.2010 | Langue: | EN | [2010/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.02.2006 | Classification | IPC: | G02B6/26 | [2006/01] | CPC: |
G02B6/2746 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/48] |
Précédent [2006/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Optischer Isolator mit geneigtem optischem Isolatorelement | [2006/01] | Anglais: | Optical isolator with tilted optical isolator element | [2006/01] | Français: | Isolateur optique ayant un élément isolateur d'optique incliné | [2006/01] | Procédure d'examen | 15.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/43] | 26.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 31.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.04.2010 | Date des procédures orales | 11.05.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.05.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 24.08.2010 | Taxe de délivrance payée | 24.08.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.07.2011 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2011/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.06.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 29.06.2011 | FR | 30.06.2011 | [2012/30] |
Précédent [2012/23] | FR | 30.06.2011 | Citations: | Recherche | [XY]JP2002228843 ; | [Y]JPH05136490 ; | [A]US5848203 (KAWAKAMI SHOJIRO [JP], et al) [A] 2 * abstract *; | [YA]US6317253 (MIYAZAKI TETSUYA [JP], et al) [Y] 7 * abstract * [A] 2 | [XY] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (20021212), vol. 2002, no. 12, & JP2002228843 A 20020814 (KYOCERA CORP) [X] 1-6 * abstract * * paragraphs [0044] , [0053] , [0056] , [0059] , [0060] * [Y] 7 | [Y] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19930917), vol. 017, no. 518, Database accession no. (E - 1434), & JP05136490 A 19930601 (NEC CORP) [Y] 7 * abstract * |