EP1619655 - Dispositif d' affichage à cristaux liquides avec sources d'éclairage colorées par l'arrière et correction de l'équilibre du blanc [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 13.12.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.12.2013 | Retrait de la demande | publié le 15.01.2014 [2014/03] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Onanovich Group AG, LLC 2711 Centerville Road, Suite 400 Dept. 307 Wilmington, DE 19808 / US | [2011/25] |
Précédent [2011/09] | Pour tous les Etats désignés S. SONDER ET CIE, S.A. 62 Eaton Place London SW1X 8AT / GB | ||
Précédent [2006/04] | Pour tous les Etats désignés ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7 Yukigaya, Otsuka-cho, Ota-ku Tokyo 145-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
Oizumi, Mitsuo c/o ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7, Yukigaya, Otsuka-cho Ota-ku / JP | 02 /
Hayashi, Yuzo c/o ALPS ELECTRIC CO., LTD. 1-7, Yukigaya, Otsuka-cho Ota-ku / JP | [2006/04] | Mandataire(s) | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2011/19] | Kazi, Ilya, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | ||
Précédent [2006/04] | Klunker . Schmitt-Nilson . Hirsch Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05015545.6 | 18.07.2005 | [2006/04] | Numéro de priorité, date | JP20040211708 | 20.07.2004 Format original publié: JP 2004211708 | [2006/04] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1619655 | Date: | 25.01.2006 | Langue: | EN | [2006/04] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1619655 | Date: | 17.05.2006 | [2006/20] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2006 | Classification | IPC: | G09G3/34, G09G3/36 | [2006/20] | CPC: |
G09G3/3413 (EP,US);
G02F1/133 (KR);
G09G2310/0235 (EP,US);
G09G2320/0285 (EP,US);
G09G2320/0646 (EP,US);
G09G2320/0666 (EP,US)
|
Précédent IPC [2006/04] | G09G3/34 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/04] |
Précédent [2006/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Flüssigkristallanzeigeeinrichtung mit farbigen Hintergrund-Lichtquellen und Korrektur des Weissabgleichs | [2006/04] | Anglais: | Liquid crystal display device with coloured back light sources and white balance correction | [2006/04] | Français: | Dispositif d' affichage à cristaux liquides avec sources d'éclairage colorées par l'arrière et correction de l'équilibre du blanc | [2006/04] | Procédure d'examen | 09.10.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.10.2006 | Requête en examen déposée [2006/47] | 18.11.2006 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 08.03.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 14.06.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.06.2010 | Date des procédures orales | 08.07.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font {1} | 08.07.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | 20.11.2013 | Demande retirée par le demandeur [2014/03] | Recours après examen | 06.09.2010 | Recours reçu No. T2469/10 | 03.11.2010 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 20.11.2013 | Résultat de la procédure de recours : la demande fut retirée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 14.06.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.07.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 08.07.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.07.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.07.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 06.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 08.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | Surtaxe | Surtaxe règle 85bis: taxe nationale de base CBE 1973 | 22.12.2006 | AT   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | BE   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | BG   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | CH   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | CY   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | CZ   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | DK   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | EE   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | ES   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | FI   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | GR   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | HU   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | IE   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | IS   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | IT   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | LT   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | LU   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | LV   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | MC   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | NL   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | PL   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | PT   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | RO   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | SE   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | SI   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | SK   M01   Pas encore payé | 22.12.2006 | TR   M01   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US6373497 (MCKNIGHT DOUGLAS J [US], et al) [X] 1,2,4,5,8 * column 3, line 16 - column 6, line 57; figure 2 * [Y] 3,6,7; | [Y]US2002070911 (KOMA NORIO [JP]) [Y] 4,8 * paragraphs [0052] - [0055]; figure 4 *; | [Y]US2002140880 (WEINDORF PAUL F L [US], et al) [Y] 3,6,7 * paragraphs [0052] - [0055]; figure 4 *; | [XY]US6624756 (BUTTERWORTH MARK M [US]) [X] 1-3,5-7 * column 8 - column 10; figure 10 * * column 6, line 4 - line 31 * [Y] 4,8; | [XY]US6633301 (DALLAS JAMES M [US], et al) [X] 1-3,5-7 * column 5, line 1 - column 7, line 18; figures 3,5 * * column 1, line 6 - line 26 * * column 8, line 8 - line 14 * [Y] 4,8; | [XY]US2004036672 (YOO JANG-JIN [KR], et al) [X] 1,2,4,5,8 * paragraphs [0043] - [0058]; figures 5,7 * [Y] 3,6,7; | [Y] - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, "Stepwise voltage compensated driving for a vertical aligned LCD", RESEARCH DISCLOSURE, MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, (200003), vol. 431, no. 106, ISSN 0374-4353, XP007125767 [Y] 4,8 * the whole document * | [A] - WU SHIN-TSON ET AL, "Chiral-homeotropic liquid crystal cells for high contrast and low voltage displays", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, (19971115), vol. 82, no. 10, ISSN 0021-8979, pages 4795 - 4799, XP012042802 [A] 1 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.366337 | Examen | US2002084973 | US2003122754 |