EP1628192 - Circuit pour un module connectable à un bus de données [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 25.01.2013 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.01.2013 | Demande réputée retirée | publié le 27.02.2013 [2013/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Honeywell Technologies Sarl Z.A. La Piece 16 1180 Rolle / CH | [2010/11] |
Précédent [2006/11] | Pour tous les Etats désignés Honeywell Technologies Sarl Route du Bois 37 1024 Ecublens / CH | ||
Précédent [2006/08] | Pour tous les Etats désignés HONEYWELL B.V. Laarderhoogtweg 18-20 1101 EA Amsterdam Z.O. / NL | Inventeur(s) | 01 /
Vegter, Derk Zijtak W.Z. 130 7833 BH Nieuw Amsterdam / NL | [2006/08] | Mandataire(s) | Sturm, Christoph, et al Quermann - Sturm - Weilnau Patentanwälte Partnerschaft mbB Unter den Eichen 5 65195 Wiesbaden / DE | [N/P] |
Précédent [2006/08] | Sturm, Christoph, et al Quermann Sturm GbR Patentanwälte Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05016737.8 | 02.08.2005 | [2006/08] | Numéro de priorité, date | DE20041040324 | 20.08.2004 Format original publié: DE102004040324 | [2006/08] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1628192 | Date: | 22.02.2006 | Langue: | DE | [2006/08] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1628192 | Date: | 29.02.2012 | Langue: | DE | [2012/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.01.2012 | Classification | IPC: | G06F1/26 | [2012/09] | CPC: |
G06F1/26 (EP)
|
Précédent IPC [2006/08] | G06F1/18 | Etats contractants désignés | (deleted) [2012/45] |
Précédent [2006/08] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Schaltung für an einen Datenbus anschliessbare Module | [2006/08] | Anglais: | Circuit for a module connectable on a databus | [2006/08] | Français: | Circuit pour un module connectable à un bus de données | [2006/08] | Procédure dexamen | 30.08.2012 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2013/09] | 08.10.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2013/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.08.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 07.08.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 06.08.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 08.08.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 08.08.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0836286 (SIEMENS AG [DE]) [A] 2-5 * abstract * * column 3, line 7 - column 4, line 52 *; | [XI]WO9946868 (AMPCONTROL PTY LTD [AU], et al) [X] 1 * abstract * * page 12, line 23 - page 13, line 17 * [I] 2-8; | [A]US2003079070 (CHO JEFFREY C [US], et al) [A] 1-8 * abstract * * paragraph [0003] - paragraph [0004] * * paragraph [0021] - paragraph [0023] *; | [A]DE10257632 (ZENTR MIKROELEKT DRESDEN GMBH [DE]) [A] 1-8 * abstract ** paragraph [0054] - paragraph [0069] * |