EP1762259 - Inserteur pour un équipement d'infusion avec une première et deuxieme unités de ressort [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.08.2010 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.09.2024 | Nouvelle entrée: envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Unomedical A/S Åholmvej 1-3 4320 Lejre / DK | [2015/12] |
Précédent [2007/11] | Pour tous les Etats désignés Unomedical A/S Birkerød Kongevej 2 3460 Birkerød / DK | Inventeur(s) | 01 /
Mogensen, Lasse Wesseltoft Jacob Bulls Allé 100,1. 2860 Soborg / DK | 02 /
Mathiasen, Orla Lonnevang 8 4180 Soro / DK | [2007/11] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2013/03] | Zacco Denmark A/S Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | ||
Précédent [2007/11] | Nilausen, Kim, et al Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7 2900 Hellerup / DK | Numéro de la demande, date de dépôt | 05019774.8 | 12.09.2005 | [2007/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1762259 | Date: | 14.03.2007 | Langue: | EN | [2007/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1762259 | Date: | 08.09.2010 | Langue: | EN | [2010/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2006 | Classification | IPC: | A61M5/158, A61M25/06 | [2007/11] | CPC: |
A61M5/158 (EP,US);
A61M25/0612 (EP);
A61M2005/1581 (EP,US);
A61M2005/1585 (EP,US);
A61M2005/1587 (EP,US);
A61M39/02 (EP,US);
A61M5/326 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/11] | Titre | Allemand: | Einfürungssystem für ein Infusionsset mit einem ersten und zweiten Federeinheit | [2007/11] | Anglais: | Inserter for an infusion set with a first and second spring units | [2007/11] | Français: | Inserteur pour un équipement d'infusion avec une première et deuxieme unités de ressort | [2007/11] | Procédure d'examen | 26.10.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.10.2006 | Requête en examen déposée [2007/11] | 20.07.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.11.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.03.2010 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.06.2010 | Taxe de délivrance payée | 25.06.2010 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
07.06.2011
10.06.2011
ADMISSIBLE Roche Diabetes Care AG (CH) / Roche Diagnostics GmbH (DE) Kirchbergstrasse 190 / Sandhofer Strasse 116 3400 Burgdorf / 68305 Mannheim / CH Mandataire de l'opposant Peterreins Schley, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Hermann-Sack-Straße 3 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/37] | |||
Opposant(s) | 01
07.06.2011
10.06.2011
ADMISSIBLE Roche Diabetes Care AG (CH) / Roche Diagnostics GmbH (DE) Kirchbergstrasse 190 / Sandhofer Strasse 116 3400 Burgdorf / 68305 Mannheim / CH Mandataire de l'opposant Peterreins Schley, et al, et al Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Hermann-Sack-Strasse 3 80331 München / DE | ||
Précédent [2011/28] | |||
Opposant(s) | 01
07.06.2011
Roche Diabetes Care AG (CH) / Roche Diagnostics GmbH (DE) Kirchbergstrasse 190 / Sandhofer Strasse 116 3400 Burgdorf / 68305 Mannheim / CH Mandataire de l'opposant Rentsch & Partner, et al, et al Rechtsanwälte und Patentanwälte Fraumünsterstrasse 9 Postfach 2441 8022 Zürich / CH | 15.07.2011 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 25.01.2012 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 23.01.2013 | Date des procédures orales | 11.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M02) | 11.02.2013 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 25.03.2013 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 12.11.2014 | Date des procédures orales | 28.11.2014 | Envoi du procès-verbal des procédures orales | 28.11.2014 | Envoi de la notification signalant la révocation du brevet | 07.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 05.06.2023 | Réponse à une notification de la division d'opposition | 09.10.2023 | Envoi d'une notification de la division d'opposition (délai: M04) | 23.05.2024 | Envoi d'une décision intermédiaire pendant l''opposition | 23.05.2024 | Effet juridique de la décision intermédiaire pendant l'opposition | 18.09.2024 | Envoi de la notification relative au maintien du brevet dans sa forme modifiée | Recours après opposition | 06.02.2015 | Recours reçu No. T0272/15 | 30.03.2015 | Mémoire exposant les motifs du recours remis | 12.09.2022 | Résultat de la procédure de recours : maintien du brevet sous forme modifiée | 20.10.2022 | Envoi de la décision de la Chambre de recours | 12.09.2022 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.09.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 08.09.2010 | EE | 08.09.2010 | LT | 08.09.2010 | LV | 08.09.2010 | RO | 08.09.2010 | SI | 08.09.2010 | TR | 08.09.2010 | LU | 12.09.2010 | MC | 30.09.2010 | BG | 08.12.2010 | IS | 08.01.2011 | AT | 12.09.2012 | CZ | 12.09.2012 | FI | 12.09.2012 | IE | 12.09.2012 | ES | 13.09.2012 | HU | 13.09.2012 | SE | 13.09.2012 | BE | 30.09.2012 | PT | 12.03.2013 | NL | 01.04.2013 | IT | 12.09.2013 | PL | 12.09.2013 | SK | 12.09.2013 | CH | 30.09.2013 | DK | 30.09.2013 | LI | 30.09.2013 | GR | 03.04.2014 | [2014/50] |
Précédent [2014/48] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
ES | 13.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
IT | 12.09.2013 | ||
SK | 12.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
DK | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
GR | 03.04.2014 | ||
Précédent [2014/38] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
ES | 13.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
IT | 12.09.2013 | ||
SK | 12.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
GR | 03.04.2014 | ||
Précédent [2014/37] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
ES | 13.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
SK | 12.09.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
GR | 03.04.2014 | ||
Précédent [2014/34] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
ES | 13.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
CH | 30.09.2013 | ||
LI | 30.09.2013 | ||
Précédent [2013/48] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
ES | 13.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
Précédent [2013/42] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
BG | 08.12.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
Précédent [2013/39] | BG | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
HU | 13.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
Précédent [2013/37] | BG | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
NL | 01.04.2013 | ||
Précédent [2013/36] | BG | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
AT | 12.09.2012 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
Précédent [2013/33] | BG | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
IE | 12.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BG | 08.09.2010 | |
CY | 08.09.2010 | ||
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
TR | 08.09.2010 | ||
LU | 12.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
CZ | 12.09.2012 | ||
FI | 12.09.2012 | ||
SE | 13.09.2012 | ||
PT | 12.03.2013 | ||
Précédent [2011/29] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
RO | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Précédent [2011/23] | CY | 08.09.2010 | |
EE | 08.09.2010 | ||
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
IS | 08.01.2011 | ||
Précédent [2011/19] | CY | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
MC | 30.09.2010 | ||
Précédent [2011/15] | CY | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | ||
LV | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/13] | CY | 08.09.2010 | |
LT | 08.09.2010 | ||
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/11] | LT | 08.09.2010 | |
SI | 08.09.2010 | ||
Précédent [2011/08] | LT | 08.09.2010 | Citations: | Recherche | [X]US2003060781 (MOGENSEN LASSE WESSELTOFT [DK], et al); | [X]US2003199823 (BOBROFF RANDA M [US], et al); | [X]DE20320207U (DISETRONIC LICENSING AG [CH]); | [DXA]WO2005046780 (SMITHS MEDICAL MD INC [US], et al); | [X]WO2005068006 (TOP KK [JP], et al) | par le demandeur | US6387078 | US2003199823 | DE20320207U | WO2005046780 |