EP1764741 - Méthode de détermination de la qualité d'une image prise par un appareil-photo numérique, ou par un dispositif électronique comprenant un, ou raccordable à un appareil-photo numérique [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 22.10.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 22.10.2010 | Rejet de la demande | publié le 24.11.2010 [2010/47] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gkikas, Karolos Irakleous 30 166 75 Glyfada Athen / GR | Pour tous les Etats désignés Hao, He 42 Epping Avenue Eastwood NSW 2122 / AU | [N/P] |
Précédent [2007/12] | Pour tous les Etats désignés Gkikas, Karolos Irakleous 30 166 75 Glyfada Athen / GR | ||
Pour tous les Etats désignés Hao, He 42 Epping Avenue Eastwood NSW 2122 / AU | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2007/12] | Mandataire(s) | Karakatsanis, Georgios, et al Haft Karakatsanis Patentanwaltskanzlei Schönfelstraße 26 80539 München / DE | [N/P] |
Précédent [2010/12] | Karakatsanis, Georgios, et al Haft - Karakatsanis Occamstrasse 3 80802 München / DE | ||
Précédent [2009/41] | Haft, von Puttkamer, Berngruber, Karakatsanis Patentanwälte Franziskanerstrasse 38 81669 München / DE | ||
Précédent [2007/12] | Haft, von Puttkamer, Berngruber Patentanwälte Franziskanerstrasse 38 D-81669 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05020060.9 | 15.09.2005 | [2007/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1764741 | Date: | 21.03.2007 | Langue: | DE | [2007/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.01.2006 | Classification | IPC: | G06T7/00 | [2007/12] | CPC: |
G06T7/0004 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/12] | Titre | Allemand: | Verfahren zur Ermittlung der Qualität einer Aufnahme, welche von einer Digitalkamera, von einem eine Digitalkamera umfassenden oder von einem mit einer Digitalkamera verbindbaren elektronischen Gerät erstellt worden ist | [2007/12] | Anglais: | Method of determining the quality of an image captured by a digital camera, or by an electronic device enclosing or connectable to a digital camera | [2007/12] | Français: | Méthode de détermination de la qualité d'une image prise par un appareil-photo numérique, ou par un dispositif électronique comprenant un, ou raccordable à un appareil-photo numérique | [2007/12] | Procédure d'examen | 17.09.2007 | Requête en examen déposée [2007/44] | 19.10.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.02.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.06.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 09.10.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.06.2010 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2010/47] | 15.06.2010 | Date des procédures orales | 07.07.2010 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2010/47] | 07.07.2010 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.09.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2007 | 03   M06   Taxe payée le   20.11.2007 | 30.09.2008 | 04   M06   Taxe payée le   26.03.2009 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5486893 (TAKAGI TADAO [JP]) [A] 1-7* abstract *; | [A]EP1280336 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-7 * abstract * * paragraphs [0010] - [0012] - [0015] , [0059] , [0129] , [0130] *; | [A] - MURINO V ET AL, "Real-time adaptive regulation of a visual camera for automatic investigation of changing environments", INDUSTRIAL ELECTRONICS, CONTROL, AND INSTRUMENTATION, 1993. PROCEEDINGS OF THE IECON '93., INTERNATIONAL CONFERENCE ON MAUI, HI, USA 15-19 NOV. 1993, NEW YORK, NY, USA,IEEE, (19931115), ISBN 0-7803-0891-3, pages 1633 - 1638, XP010109265 [A] 1-7 * abstract * * paragraph [00II] * * page 1636, column R, lines 3-13 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IECON.1993.339318 |