EP1640296 - Dispositif pour vider des silos et pour empêcher la formation de ponts [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 22.02.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 12.09.2008 | Changement - mandataire | publié le 15.10.2008 [2008/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SHW Storage & Handling Solutions GmbH Wilhelmstrasse 67 73433 Aalen-Wasseralfingen / DE | [2006/13] | Inventeur(s) | 01 /
Schröder, Klaus-Sweerich Hegelstrasse 14 73431 Aalen / DE | 02 /
Quitte, Jens Malm Strasse 17 73433 Aalen / DE | 03 /
Timmermann, Stephan Dr. Mauerstrasse 40 73430 Aalen / DE | [2006/13] | Mandataire(s) | Wess, Wolfgang Schwabe Sandmair Marx Patentanwälte Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | [2008/42] |
Précédent [2006/13] | Wess, Wolfgang Schwabe-Sandmair-Marx, Stuntzstrasse 16 81677 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05021196.0 | 28.09.2005 | [2006/13] | Numéro de priorité, date | DE20041046993 | 28.09.2004 Format original publié: DE102004046993 | [2006/13] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1640296 | Date: | 29.03.2006 | Langue: | DE | [2006/13] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.01.2006 | Classification | IPC: | B65G65/46, B65G65/42, B65D88/68 | [2006/13] | CPC: |
B65G65/466 (EP,US);
B65D88/68 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/13] | Titre | Allemand: | Vorrichtung zur Förderung von Schüttgut und zur Verhinderung von Brückenbildung | [2006/13] | Anglais: | Conveyor for bottom discharge of silos and for preventing the formation of bridges | [2006/13] | Français: | Dispositif pour vider des silos et pour empêcher la formation de ponts | [2006/13] | Procédure dexamen | 08.05.2006 | Requête en examen déposée [2006/25] | 08.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 13.11.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.05.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.10.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/13] | 09.11.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/13] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.09.2007 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]DE1921066 (WEISS GEB KG) [X] 1,2,13-16,18,19 * figures 1-3 * * page 3, lines 11-21 * * page 6, lines 18-21 * * page 7, lines 1-4 * * page 8, lines 5,6 * * figures 1,3 * [Y] 17; | [Y]FR2060035 (NOLTING HERBERT KESSE [DE]) [Y] 17 * page 5, lines 1-5; figure 2 *; | [A]DE2642821 (WEISS GEB) [A] 1,18,19 * figure 1 *; | [A]US4105494 (PETTERSSON BENGT EDVARD) [A] 1,13-15,19* figures 1,2 *; | [A]US4392591 (FASSAUER ARTHUR L) [A] 1,13-15,19 * figures 1,2B * |