EP1775800 - Connecteur pour connexions électriques [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 04.04.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.04.2008 | Demande réputée retirée | publié le 07.05.2008 [2008/19] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fahrzeugelektrik Pirna GmbH & Co. KG Hugo-Küttner-Strasse 8 01796 Pirna / DE | [2007/16] | Inventeur(s) | 01 /
Semmler, Ralf Heidenauer Strasse 22 01259 Dresden / DE | 02 /
Uebelmann, Ralph Hauptstrasse 91A 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf / DE | [2007/16] | Mandataire(s) | Schulz, Rütger Mitscherlich & Partner Patent- und Rechtsanwälte Postfach 33 06 09 80066 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/16] | Schulz, Rütger Patentanwälte Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05022440.1 | 14.10.2005 | [2007/16] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1775800 | Date: | 18.04.2007 | Langue: | DE | [2007/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.04.2006 | Classification | IPC: | H01R13/627, H01R13/639, H01R13/641 | [2007/16] | CPC: |
H01R13/639 (EP);
H01R13/6272 (EP);
H01R13/641 (EP)
| Etats contractants désignés | (deleted) [2007/52] |
Précédent [2007/16] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Steckverbinder für elektrische Steckverbindungen | [2007/16] | Anglais: | Connector for electrical plug-in connections | [2007/16] | Français: | Connecteur pour connexions électriques | [2007/16] | Procédure dexamen | 19.10.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2008/19] | 26.11.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2008/19] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.10.2007 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2003003792 (ENDO TOMOMI [JP]) [X] 1-11 * abstract * * page 5, paragraph 68 - page 6, paragraph 76 * * figures 1-6 *; | [X]US2004185700 (ENDO TOMOMI [JP], et al) [X] 1-11 * abstract * * page 3, paragraphs 42-48 ** figures 1-3 * |