EP1574149 - Table réglable en hauteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.11.2011 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.11.2011 | Demande réputée retirée | publié le 14.12.2011 [2011/50] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Group de Keyzer BVBA Industrielaan 55 8930 Menen / BE | [2005/37] | Inventeur(s) | 01 /
de Keyzer, Hans Rijselstraat 6 8930 Menen / BE | [2005/37] | Mandataire(s) | Ostyn, Frans KOB NV President Kennedypark 31 c 8500 Kortrijk / BE | [N/P] |
Précédent [2005/37] | Ostyn, Frans K.O.B. NV President Kennedypark 31 C B-8500 Kortrijk / BE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05075287.2 | 04.02.2005 | [2005/37] | Numéro de priorité, date | BE20040000128 | 09.03.2004 Format original publié: BE 200400128 | [2005/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1574149 | Date: | 14.09.2005 | Langue: | EN | [2005/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.04.2005 | Classification | IPC: | A47B9/10, A47B13/02 | [2005/37] | CPC: |
A47B9/10 (EP,US);
A47B13/023 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/37] | Titre | Allemand: | Höhenverstellbarer Tisch | [2005/37] | Anglais: | Table adjustable in height | [2005/37] | Français: | Table réglable en hauteur | [2005/37] | Procédure dexamen | 17.10.2005 | Requête en examen déposée [2005/50] | 21.02.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 17.06.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/50] | 26.07.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/50] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 21.02.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 18.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 22.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US3092048 (TIMMERMANN KARL G) [A] 1,2* figures 1-4 *; | [XA]US6189843 (PFISTER JOEL W [US]) [X] 1 * column 1, line 56 - column 4, line 7; figures 1-4 * [A] 3-7 | par le demandeur | US6189843 |