EP1562063 - Système de vision de nuit [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 26.10.2007 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 26.10.2007 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 28.11.2007 [2007/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | [N/P] |
Précédent [2006/51] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC. Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn, MI 48126 / US | ||
Précédent [2006/20] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC. Fairlane Plaza South Suite 800 330 Town Center Drive Dearborn MI 48126 / US | ||
Précédent [2005/32] | Pour tous les Etats désignés Ford Global Technologies, LLC Suite 600, Parklane Towers East, One Parklane Boulevard Dearborn, Michigan 48126 / US | Inventeur(s) | 01 /
Shaffer, Aric, David 5078 Bosuns Way, B1 Ypsilanti, MI Michigan 48197 / US | [2005/32] | Mandataire(s) | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Précédent [2005/32] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. Ltd., 43-45 High Road Bushey Heath, Bushey, Herts WD23 1EE / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05100800.1 | 04.02.2005 | [2005/32] | Numéro de priorité, date | US20040708037 | 04.02.2004 Format original publié: US 708037 | [2005/32] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1562063 | Date: | 10.08.2005 | Langue: | EN | [2005/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1562063 | Date: | 20.12.2006 | Langue: | EN | [2006/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.05.2005 | Classification | IPC: | G02B23/12, B60R1/00 | [2005/32] | CPC: |
B60R1/30 (EP,US);
B60R1/23 (EP,US);
G02B23/12 (EP,US);
B60R2300/103 (EP,US);
B60R2300/106 (EP,US);
B60R2300/50 (EP,US);
B60R2300/8066 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, GB, SE [2006/18] |
Précédent [2005/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Nachtsichtsystem | [2005/32] | Anglais: | Night Vision System | [2005/32] | Français: | Système de vision de nuit | [2005/32] | Procédure d'examen | 27.12.2005 | Requête en examen déposée [2006/09] | 27.02.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.06.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.07.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.11.2006 | Taxe de délivrance payée | 07.11.2006 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 21.09.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2007/48] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US5923243 (BLEINER THOMAS [MC]) [A] 9* column 1, line 57 - column 2, line 2 *; | [XA]US2001050340 (HOLZ MICHAEL [DE], et al) [X] 1 * paragraphs [0023] - [0027] - [0031] - [0035] * * claims 1,4,5 * [A] 6,8; | [XA]DE10033103 (SIEMENS AG [DE]) [X] 1 * paragraphs [0006] - [0019] * [A] 5,9; | [PX]EP1392054 (FORD GLOBAL TECH LLC [US]) [PX] 1-5,7 * paragraphs [0029] - [0061] *; | [X] - ANONYMOUS, "Anti-blinding scheme for near-infrared diode-laser-based active night-vison", RESEARCH DISCLOSURE, KENNETH MASON PUBLICATIONS, HAMPSHIRE, GB, (200012), vol. 440, no. 103, ISSN 0374-4353, XP007127288 [X] 1 * the whole document * |