EP1578120 - PROCEDE ET APPAREIL DE CREATION DE GUIDES DE PROGRAMMES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/38] | Procede et appareil de creation de guides de programmes | ||
[2005/44] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 18.02.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 18.02.2011 | Demande réputée retirée | publié le 23.03.2011 [2011/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2005/38] | Inventeur(s) | 01 /
Danker, Daniel c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2005/38] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/38] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05102008.9 | 15.03.2005 | [2005/38] | Numéro de priorité, date | US20040804975 | 19.03.2004 Format original publié: US 804975 | [2005/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1578120 | Date: | 21.09.2005 | Langue: | EN | [2005/38] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1578120 | Date: | 09.11.2005 | [2005/45] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.09.2005 | Classification | IPC: | H04N5/445 | [2005/38] | CPC: |
H04N21/254 (EP,US);
H04N21/25891 (EP,US);
H04N21/2668 (EP,US);
H04N21/4312 (EP,US);
H04N21/4314 (EP,US);
H04N21/44224 (EP,US);
H04N21/4532 (EP,US);
H04N21/4622 (EP,US);
H04N21/47 (EP,US);
H04N21/472 (EP,US);
H04N21/47214 (EP,US);
H04N21/482 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/38] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND GERÄT ZUR ERZEUGUNG EINER PROGRAMMÜBERSICHT | [2005/44] | Anglais: | Method and apparatus for generating a program guide | [2005/38] | Français: | PROCEDE ET APPAREIL DE CREATION DE GUIDES DE PROGRAMMES | [2005/44] |
Précédent [2005/38] | Verfahren und Gerät zur Erzeugung einer Programmübersicht | ||
Précédent [2005/38] | Procede et appareil de creation de guides de programmes | Procédure dexamen | 30.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/21] | 08.03.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M09) | 18.12.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/12] | 05.11.2010 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2010 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0849948 (DISCOVERY COMMUNICAT INC [US]) [X] 1,3,6,7,11,12,25-27,29 * figures 3,13b,22 *; | [X]EP1024661 (HUGHES ELECTRONICS CORP [US]) [X] 1,4,6,10-12,25-27,29 * paragraph [0018] * * paragraph [0037]; figures 2,6 *; | [XY]US6163345 (NOGUCHI FUJIO [US], et al) [X] 1,3,4,9,11,12,25-29 * figures 2-6,8,14B * * abstract * * claim 7 * [Y] 10,2,5-7,8; | [XA]US2002010933 (MARSHALL CONNIE T [US], et al) [X] 1,9,12,25,26,28 * figures 1-3 * [A] 3,4; | [X]EP1199887 (PIONEER CORP [JP]) [X] 1,3,4,10-12,25-29 * paragraph [0052]; figures 1,5-9 * * paragraph [0060] *; | [X]US2002144262 (PLOTNICK MICHAEL A [US], et al) [X] 22,23 * paragraph [0134]; figure 6A *; | [X]US2003005445 (SCHEIN STEVEN M [US], et al) [X] 13-21 * figures 16A-B *; | [X]US2003005429 (COLSEY NICHOLAS [US]) [X] 13-21 * paragraph [0006]; figure 3 *; | [X]EP1276321 (UNITED VIDEO PROPERTIES INC [US]) [X] 13-21 * figure 6B *; | [XAY]EP1292140 (STARSIGHT TELECAST INC [US]) [X] 1,6,7,11,25,28,29 * paragraph [0029] - paragraph [0032]; figure 2b * * figure 6 * [A] 13-21 [Y] 8; | [X]US2003052905 (GORDON DONALD F [US], et al) [X] 13,16,21 * figures 11,12 *; | [X]US2003078000 (TATSUMI HIDENORI [JP], et al) [X] 1,3,5-7,12,25-27 * figures 41-54 *; | [XA]US2003088872 (MAISSEL JONATHAN [IL], et al) [X] 22,23 * paragraph [0396]; figures 1-9 * [A] 24; | [XY]US2003131355 (BERENSON RICHARD W [US], et al) [X] 1,5,7,8,11,12,25-29 * figure 9 * [Y] 10; | [XA]US2003159147 (YOUNG PATRICK [US], et al) [X] 1,4,9,10,12,25-28 * figures 20,22A * [A] 3; | [XY]EP1339229 (GUIDE E INC [US]) [X] 1,3,25,28,13-21 * paragraph [0078] - paragraph [0084]; figure 2 * * paragraph [0122] - paragraph [0123]; figure 1; claims 1-10 * * paragraphs [0004] , [0045] * [Y] 2,5-7; | [X]US2003188310 (KLOSTERMAN BRIAN LEE [US], et al) [X] 13-21 * paragraph [0057] *; | [X]EP1365582 (UNITED VIDEO PROPERTIES INC [US]) [X] 1,5-8,12,25-28 * paragraph [0053] - paragraph [0054]; figures 19,20 *; | [XA]US2004003402 (MCKENNA THOMAS P [US]) [X] 22,23 * paragraph [0023]; figures 1-8 *[A] 24; | [X]EP1387583 (NTL GROUP LTD [GB]) [X] 22,23 * paragraph [0096]; figures 1,3,12 *; | [XA]US2004049784 (GRZECZKOWSKI RICHARD STEPHEN [US]) [X] 1,2,6,7,9-12,25-27,29 * figures 1,3 * [A] 8 |