EP1589769 - Codage de vidéo et d' images prédictif sans perte [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 04.11.2011 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 04.11.2011 | Rejet de la demande | publié le 07.12.2011 [2011/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [N/P] |
Précédent [2005/43] | Pour tous les Etats désignés MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
Mukerjee, Kunal c/o MICROSOFT CORPORATION One Microsoft Way 98052, Redmond / US | [2005/43] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2005/43] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05102696.1 | 06.04.2005 | [2005/43] | Numéro de priorité, date | US20040826842 | 15.04.2004 Format original publié: US 826842 | [2005/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1589769 | Date: | 26.10.2005 | Langue: | EN | [2005/43] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.09.2005 | Classification | IPC: | H04N7/34, H04N7/26 | [2005/43] | CPC: |
H04N19/14 (EP,BR,US);
H04N19/105 (EP,BR,US);
E01C5/005 (KR);
E01C11/224 (KR);
H04N19/13 (EP,BR,US);
H04N19/176 (EP,BR,US);
H04N19/46 (EP,BR,US);
H04N19/593 (EP,BR,US);
E01C2201/02 (KR);
E01C2201/20 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/43] | Titre | Allemand: | Prädiktive Verlustfreiekodierung von Video und Bildern | [2005/43] | Anglais: | predictive lossless coding of images and video | [2005/43] | Français: | Codage de vidéo et d' images prédictif sans perte | [2005/43] | Procédure d'examen | 21.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/20] | 01.06.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M07) | 23.12.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.06.2011 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2011/49] | 24.06.2011 | Date des procédures orales | 18.07.2011 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2011/49] | 18.07.2011 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.05.2010 | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]US6654503 (SUDHARSANAN SUBRAMANIA [US], et al) [X] 1,3-6,8,10,12,15,16,18,20 * column 3, line 13 - column 5, line 45; figures 1A,1B,1C * [Y] 2,9,11,13,14,19,21; | [Y] - MUKERJEE K, "Decaying tree lossless coding for image and video", DATA COMPRESSION CONFERENCE, 2004. PROCEEDINGS. DCC 2004 SNOWBIRD, UT, USA MARCH 23-25, 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040323), ISBN 0-7695-2082-0, pages 553 - 553, XP010692611 [Y] 2,11,14,19,21 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DCC.2004.1281529 | [Y] - MEMON N ET AL, "RECENT DEVELOPMENTS IN CONTEXT-BASED PREDICTIVE TECHNIQUES FOR LOSSLESS IMAGE COMPRESSION", COMPUTER JOURNAL, OXFORD UNIVERSITY PRESS, SURREY, GB, (1997), vol. 40, no. 2/3, ISSN 0010-4620, pages 128 - 136, XP000199882 [Y] 9,13 * paragraphs [0002] , [03.2]; table 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1093/comjnl/40.2_and_3.127 | [A] - WEINBERGER M J ET AL, "LOCO-I: a low complexity, context-based, lossless image compression algorithm", DATA COMPRESSION CONFERENCE, 1996. DCC '96. PROCEEDINGS SNOWBIRD, UT, USA 31 MARCH-3 APRIL 1996, LOS ALAMITOS, CA, USA,IEEE COMPUT. SOC, US, (19960331), ISBN 0-8186-7358-3, pages 140 - 149, XP010156555 [A] 1-21 * paragraph [0002] * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DCC.1996.488319 | Examen | - "LOSSLESS AND NEAR-LOSSLESS CODING OF CONTINUOUS TONE STILL IMAGES (JPEG-LS)", ISO/IEC JTC1/SC29/WG1 FCD 14495 - PUBLIC DRAFT, XX, XX, (19970716), pages I - IV,1, XP002260316 |