EP1601027 - Dispositif semiconducteur émetteur de lumière comprenant un matériau à bande interdite photonique et un matériau luminescent [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2005/48] | Dispositf semiconducteur émetteur de lumière comprenant un matériau à largeur de bande interdite photonique et un matériau luminescent | ||
[2012/22] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.09.2013 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IS | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Philips Lumileds Lighting Company LLC 370 West Trimble Road San Jose CA 95131 / US | [2008/04] |
Précédent [2005/48] | Pour tous les Etats désignés Lumileds Lighting U.S., LLC 370 West Trimble Road San Jose California 95131 / US | Inventeur(s) | 01 /
Stockman, Stephen, A., c/o Lumileds Lighting, U.S. 370 West Trimble Road San Jose, California 95131 / US | [2005/48] | Mandataire(s) | Damen, Daniel Martijn, et al Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2008/26] | Damen, Daniel Martijn, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | ||
Précédent [2005/48] | van der Veer, Johannis Leendert Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 05103943.6 | 11.05.2005 | [2005/48] | Numéro de priorité, date | US20040855292 | 26.05.2004 Format original publié: US 855292 | [2005/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1601027 | Date: | 30.11.2005 | Langue: | EN | [2005/48] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1601027 | Date: | 22.06.2011 | [2011/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1601027 | Date: | 21.11.2012 | Langue: | EN | [2012/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.05.2011 | Classification | IPC: | H01L33/50, // H01L33/44 | [2011/25] | CPC: |
H01L33/50 (EP,US);
H01L2933/0083 (EP,US);
H01L33/44 (EP,US);
H01L33/504 (EP,US);
H01L33/508 (EP,US)
|
Précédent IPC [2005/48] | H01L33/00 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/10] |
Précédent [2012/09] | DE | ||
Précédent [2005/48] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit photonischem Bandlückenmaterial und Lumineszenzmaterial | [2012/22] | Anglais: | Semiconductor light emitting device including photonic band gap material and luminescent material | [2012/22] | Français: | Dispositif semiconducteur émetteur de lumière comprenant un matériau à bande interdite photonique et un matériau luminescent | [2012/22] |
Précédent [2005/48] | Lichtemittierendes Halbleiterbauelement mit photonischerm Bandlückenmaterial und Leuchtstoff | ||
Précédent [2005/48] | Semiconductor light emitting device including photonic band cap material and luminescent material | ||
Précédent [2005/48] | Dispositf semiconducteur émetteur de lumière comprenant un matériau à largeur de bande interdite photonique et un matériau luminescent | Procédure d'examen | 22.12.2011 | Requête en examen déposée [2012/05] | 26.01.2012 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 15.06.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.10.2012 | Taxe de délivrance payée | 10.10.2012 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.06.2012 | Opposition(s) | 22.08.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2013/44] | Requête en poursuite de la procédure de: | Perte de droit: Etat(s) contractant(s) designé(s) TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NL, MC, LU, LT, IT, IS, IE, HU, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 31.01.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 31.01.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 09.02.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.05.2005 | AT | 21.11.2012 | BE | 21.11.2012 | BG | 21.11.2012 | CY | 21.11.2012 | CZ | 21.11.2012 | DK | 21.11.2012 | EE | 21.11.2012 | FI | 21.11.2012 | IS | 21.11.2012 | IT | 21.11.2012 | LT | 21.11.2012 | MC | 21.11.2012 | NL | 21.11.2012 | PL | 21.11.2012 | RO | 21.11.2012 | SE | 21.11.2012 | SI | 21.11.2012 | SK | 21.11.2012 | TR | 21.11.2012 | GR | 22.02.2013 | ES | 04.03.2013 | PT | 21.03.2013 | IE | 11.05.2013 | LU | 11.05.2013 | CH | 31.05.2013 | LI | 31.05.2013 | [2016/33] |
Précédent [2015/34] | HU | 11.05.2005 | |
AT | 21.11.2012 | ||
BE | 21.11.2012 | ||
BG | 21.11.2012 | ||
CY | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
TR | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
LU | 11.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Précédent [2015/32] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CY | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
TR | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CY | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Précédent [2014/20] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
IE | 11.05.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Précédent [2014/08] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
CH | 31.05.2013 | ||
LI | 31.05.2013 | ||
Précédent [2014/03] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
MC | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/37] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
IT | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
NL | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
RO | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/35] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
CZ | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
EE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
SK | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/34] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
DK | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/31] | AT | 21.11.2012 | |
BE | 21.11.2012 | ||
FI | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/28] | BE | 21.11.2012 | |
FI | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
PT | 21.03.2013 | ||
Précédent [2013/27] | BE | 21.11.2012 | |
FI | 21.11.2012 | ||
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
Précédent [2013/26] | FI | 21.11.2012 | |
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
SI | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
Précédent [2013/24] | FI | 21.11.2012 | |
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
GR | 22.02.2013 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
Précédent [2013/23] | FI | 21.11.2012 | |
LT | 21.11.2012 | ||
PL | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
Précédent [2013/22] | FI | 21.11.2012 | |
LT | 21.11.2012 | ||
SE | 21.11.2012 | ||
ES | 04.03.2013 | ||
Précédent [2013/21] | LT | 21.11.2012 | |
SE | 21.11.2012 | ||
Précédent [2013/20] | LT | 21.11.2012 | Citations: | Recherche | [AD]US5813752 (SINGER BARRY [US], et al) [AD] 1-6,16-25 * column 1, line 37 - column 2, line 4 * * column 2, line 64 - column 3, line 56; figure 1; claims 1,5 *; | [A]US5813753 (VRIENS LEENDERT [NL], et al) [A] 1-4,16-24 * column 5, lines 42-45 * * column 6, lines 37-52; figure 4 *; | [A]US6130780 (JOANNOPOULOS JOHN D [US], et al) [A] 14 * column 1, lines 13-40 * * column 2, line 25 - column 7, line 14; figures 1-6 *; | [AD]US6155699 (MILLER JEFFREY N [US], et al) [AD] 1-4,6,7,16-20,26-29 * column 1, line 38 - column 3, line 15; figures 2-6 *; | [A]WO0169692 (LUMILEDS LIGHTING BV [NL]) [A] 1-4,18,25* page 3, line 18 - page 4, line 3; figure 1 *; | [A]EP1387413 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]) [A] 1-3,5,9,10 * paragraphs [0011] , [0012] , [0026] - [0028] - [0030] , [0031]; figures 8A-B, 9,10,13-17 *; | [A] - SHANHUI FAN ET AL, "Rate-Equation Analysis of Output Efficiency and Modulation Rate of Photonic-Crystal Light-Emitting Diodes", IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, USA, (20001001), vol. 36, no. 10, ISSN 0018-9197, XP011052497 [A] 1,5,12-14,27 * abstract * * page 1123, column 1, lines 1-6, 9-19; figures 4,8 * * page 1129, column 2, line 1 - page 1130, column 1, line 2; figure 12 * | [A] - GATES BYRON ET AL, "Photonic band-gap properties of opaline lattices of spherical colloids doped with various concentrations of smaller colloids", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, MELVILLE, NY, US, (20010521), vol. 78, no. 21, doi:10.1063/1.1374229, ISSN 0003-6951, pages 3178 - 3180, XP012028070 [A] 10,11 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.1374229 |