EP1607244 - Dispositif de réglage d'une pression d'un pneu [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.01.2008 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CY, HU, LU, TR | publié le 04.11.2009 [2009/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Deere & Company One John Deere Place Moline, IL 61265 / US | [N/P] |
Précédent [2005/51] | Pour tous les Etats désignés DEERE & COMPANY One John Deere Place Moline, Illinois 61265-8098 / US | Inventeur(s) | 01 /
Nordhoff, Hendrik Schonebeck 29 48329 Havixbeck / DE | [2005/51] | Mandataire(s) | Holst, Sönke, et al John Deere GmbH & Co. KG Global Intellectual Property Services John-Deere-Strasse 70 68163 Mannheim / DE | [N/P] |
Précédent [2005/51] | Holst, Sönke, et al Deere & Company, European Office, Patent Department Steubenstrasse 36-42 68163 Mannheim / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05105208.2 | 14.06.2005 | [2005/51] | Numéro de priorité, date | DE20041029736 | 19.06.2004 Format original publié: DE102004029736 | [2005/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1607244 | Date: | 21.12.2005 | Langue: | DE | [2005/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1607244 | Date: | 28.02.2007 | Langue: | DE | [2007/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.10.2005 | Classification | IPC: | B60C23/00 | [2005/51] | CPC: |
B60C23/00318 (EP,US);
B60C17/02 (EP,US);
B60C5/22 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2005/51] | Titre | Allemand: | Reifendruckeinstellanlage | [2005/51] | Anglais: | Device for adjusting the tire pressure | [2005/51] | Français: | Dispositif de réglage d'une pression d'un pneu | [2005/51] | Procédure d'examen | 21.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/31] | 30.08.2006 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.01.2007 | Taxe de délivrance payée | 09.01.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 29.11.2007 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/06] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 28.02.2007 | CZ | 28.02.2007 | IT | 28.02.2007 | PL | 28.02.2007 | RO | 28.02.2007 | SI | 28.02.2007 | SK | 28.02.2007 | TR | 28.02.2007 | BG | 28.05.2007 | GR | 29.05.2007 | ES | 08.06.2007 | AT | 14.06.2007 | LU | 14.06.2007 | IS | 28.06.2007 | MC | 30.06.2007 | PT | 30.07.2007 | HU | 01.09.2007 | [2009/45] |
Précédent [2008/39] | CZ | 28.02.2007 | |
IT | 28.02.2007 | ||
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
GR | 29.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
AT | 14.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2008/22] | CZ | 28.02.2007 | |
IT | 28.02.2007 | ||
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
GR | 29.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2008/12] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
MC | 30.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2008/05] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
RO | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2008/02] | CZ | 28.02.2007 | |
PL | 28.02.2007 | ||
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2007/52] | PL | 28.02.2007 | |
SI | 28.02.2007 | ||
SK | 28.02.2007 | ||
BG | 28.05.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | ||
PT | 30.07.2007 | ||
Précédent [2007/44] | PL | 28.02.2007 | |
SI | 28.02.2007 | ||
ES | 08.06.2007 | ||
IS | 28.06.2007 | Citations: | Recherche | [A]GB663265 (DUNLOP RUBBER CO, et al) [A] 1-10* page 1, line 80 - line 83; figure - *; | [A]GB1550537 (TSURUTA Y) [A] 1-10 * page 1 - page 3; figure -; claim - * |