EP1596227 - Système et procédé de fabrication de collimateurs à fibres optiques en réseau [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.03.2007 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.03.2007 | Demande réputée retirée | publié le 25.04.2007 [2007/17] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Osaki Electric Co., Ltd. 2-7 Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Précédent [2005/46] | Pour tous les Etats désignés Osaki Electric Co., Ltd. 2-7 Higashigotanda 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo / JP | Inventeur(s) | 01 /
Kikuchi, Juro 1156-2, Arata Uenohara-machi Kitasuru-gun Yamanashi 409-113 / JP | 02 /
Mizushima, Yasuyuki 700-2 Sonogaya Kakegawa-city Shizuoka 436-0083 / JP | 03 /
Takahashi, Hiroki 1340-8 Fukuroi City Fukuroi Shizuoka 437-0032 / JP | 04 /
Takeuchi, Yoshiaki 3-7-17-705, Higashi Niiza-shi Saitama 352-0002 / JP | [2005/47] | Mandataire(s) | Gervasi, Gemma Notarbartolo & Gervasi GmbH Bavariaring 21 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2005/46] | Gervasi, Gemma Notarbartolo & Gervasi GmbH, Bavariaring 21 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05106270.1 | 29.04.2002 | [2005/46] | Numéro de priorité, date | US20010898622 | 03.07.2001 Format original publié: US 898622 | [2005/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1596227 | Date: | 16.11.2005 | Langue: | EN | [2005/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.10.2005 | Classification | IPC: | G02B5/30, G02B6/00, G02B6/32, G02B6/38, H01S3/00, H01S3/30 | [2005/46] | CPC: |
G02B27/62 (EP,US);
G02B6/32 (EP,US);
G02B6/4225 (EP,US);
G02B6/4249 (EP,US);
G02B6/4204 (EP,US);
G02B6/4226 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, SE, TR [2005/46] | Titre | Allemand: | System und Verfahren zur Herstellung von faseroptischen Kollimatoren in einer Linearanordnung | [2005/46] | Anglais: | System and method for fabricating arrayed optical fiber collimators | [2005/46] | Français: | Système et procédé de fabrication de collimateurs à fibres optiques en réseau | [2005/46] | Procédure dexamen | 05.08.2005 | Requête en examen déposée [2005/46] | 21.07.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.10.2006 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/17] | 05.12.2006 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/17] | Demande(s) initiale(s) Tooltip | EP02739202.6 / EP1405111 | Taxes payées | Taxe annuelle | 05.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.08.2005 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2006 | 05   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP0619505 (NGK INSULATORS LTD [JP]) [A] 1,2 * abstract * * column 7, line 4 - line 24 * * column 1, line 50 - line 57 ** column 5, line 23 - column 6, line 22; figures 3-6 *; | [A]EP0695961 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,2 * abstract * * column 4, line 31 - line 42; claim 1 *; | [Y]US5815626 (KUBA KAZUKI [JP], et al) [Y] 1,2 * column 21, line 24 - column 22, line 36; figure 10 * * column 20, line 48 - line 51 *; | [Y] - HAN H ET AL, "INTEGRATION OF SILICON BENCH WITH MICRO OPTICS", PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, (199901), vol. 3631, ISSN 0277-786X, pages 234 - 243, XP000995170 [Y] 1,2 * page 240 - page 241; figures 4,11,13 * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.348318 |