EP1667373 - Réduiction des problèmes d'interférence dans un réseau sans fil [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/23] | Protocol pour échanger données de contrôle pour réduire les problèmes d'interférence dans un réseau sans fil | ||
[2011/11] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 22.05.2015 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR État(s) actualisé(s): BE | publié le 10.08.2016 [2016/32] | 08.07.2016 | Changement - Extinction dans un Etat contractant | publié le 10.08.2016 [2016/32] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2015/17] |
Précédent [2014/29] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | ||
Précédent [2006/23] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond WA 98052 / US | Inventeur(s) | 01 /
Abhishek, Abhishek c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | 02 /
Madhavan, Poovanpilli G. c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | 03 /
Poncini, Victoria M. c/o Microsoft Corporation One Microsoft Way WA Washington 98052, Redmond / US | [2006/23] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2014/29] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2008/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Précédent [2006/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05111639.0 | 02.12.2005 | [2006/23] | Numéro de priorité, date | US20040004428 | 03.12.2004 Format original publié: US 4428 | [2006/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1667373 | Date: | 07.06.2006 | Langue: | EN | [2006/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1667373 | Date: | 16.07.2014 | Langue: | EN | [2014/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.04.2006 | Classification | IPC: | H04W24/00 | [2010/32] | CPC: |
H04W24/00 (EP,US);
H04L12/28 (KR);
H04B1/10 (KR);
H04B15/00 (KR);
H04B15/02 (KR)
|
Précédent IPC [2006/23] | H04L12/28, H04Q7/38 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/23] | Titre | Allemand: | Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz | [2011/11] | Anglais: | Mitigating interference problems in a wireless network | [2011/12] | Français: | Réduiction des problèmes d'interférence dans un réseau sans fil | [2011/11] |
Précédent [2006/23] | Protokol zum Austauschen von Steuerungsdaten zur Verringerung von Interferenzproblemen in einem drahtlosen Netz | ||
Précédent [2006/23] | Protocol for exchanging control data to mitigate interference problems in a wireless network | ||
Précédent [2006/23] | Protocol pour échanger données de contrôle pour réduire les problèmes d'interférence dans un réseau sans fil | Procédure d'examen | 05.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 09.01.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.05.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.09.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.01.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.07.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.01.2014 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.05.2014 | Taxe de délivrance payée | 28.05.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.05.2014 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 09.01.2007 | Opposition(s) | 17.04.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 12.12.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 07.12.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 06.12.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 02.12.2005 | AT | 16.07.2014 | BE | 16.07.2014 | CY | 16.07.2014 | CZ | 16.07.2014 | DK | 16.07.2014 | EE | 16.07.2014 | ES | 16.07.2014 | FI | 16.07.2014 | IT | 16.07.2014 | LT | 16.07.2014 | LV | 16.07.2014 | MC | 16.07.2014 | NL | 16.07.2014 | PL | 16.07.2014 | RO | 16.07.2014 | SE | 16.07.2014 | SI | 16.07.2014 | SK | 16.07.2014 | TR | 16.07.2014 | BG | 16.10.2014 | GR | 17.10.2014 | IS | 16.11.2014 | PT | 17.11.2014 | IE | 02.12.2014 | LU | 02.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | [2016/32] |
Précédent [2016/27] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
MC | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SI | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/50] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SI | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/47] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/46] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
IE | 02.12.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/35] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
LU | 02.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/30] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
Précédent [2015/23] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
CZ | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
EE | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
SK | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Précédent [2015/22] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
DK | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
IT | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
RO | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Précédent [2015/12] | AT | 16.07.2014 | |
CY | 16.07.2014 | ||
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
LV | 16.07.2014 | ||
NL | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
IS | 16.11.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 16.07.2014 | |
ES | 16.07.2014 | ||
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
PL | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
GR | 17.10.2014 | ||
PT | 17.11.2014 | ||
Précédent [2015/10] | ES | 16.07.2014 | |
FI | 16.07.2014 | ||
LT | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
BG | 16.10.2014 | ||
Précédent [2015/09] | FI | 16.07.2014 | |
LT | 16.07.2014 | ||
SE | 16.07.2014 | ||
Précédent [2015/08] | LT | 16.07.2014 | Citations: | Recherche | [A]US2004022223 (BILLHARTZ THOMAS JAY [US]) [A] 1-37* paragraph [0011] - paragraph [0016] *; | [A]US2004054774 (BARBER SIMON [US], et al) [A] 1-37 * paragraph [0023] - paragraph [0026] *; | [X]WO2004077724 (BACKES FLOYD [US]) [X] 1,2,5,7,8,12,13,20-24,28-31,33 * page 8, line 15 - page 10, line 4 * * page 11, line 1 - page 13, line 13 * * page 14, line 10 - line 21 * * figures 1,3,14,16 * | Examen | US2004203474 | par le demandeur | WO2004077724 | US2004203474 |