EP1578056 - Alimentation à distance de plusieurs dispositifs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.11.2007 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.11.2007 | Demande réputée retirée | publié le 26.12.2007 [2007/52] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Agilent Technologies, Inc. - a Delaware Corporation - 5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara CA 95051 / US | [N/P] |
Précédent [2007/04] | Pour tous les Etats désignés Agilent Technologies, Inc. - a Delaware Corporation - 5301 Stevens Creek Boulevard Santa Clara, CA 95051 / US | ||
Précédent [2005/38] | Pour tous les Etats désignés Agilent Technologies, Inc. 395 Page Mill Road Palo Alto CA 94306 / US | Inventeur(s) | 01 /
Engel, Glenn R. 3227-139th Avenue SE Snohomish, WA 98290 / US | [2005/38] | Mandataire(s) | Powell, Stephen David, et al Williams Powell 44 Prospect Place Bromley, Kent BR2 9HN / GB | [N/P] |
Précédent [2005/38] | Powell, Stephen David, et al WILLIAMS POWELL Morley House 26-30 Holborn Viaduct London EC1A 2BP / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05251335.5 | 07.03.2005 | [2005/38] | Numéro de priorité, date | US20040801328 | 15.03.2004 Format original publié: US 801328 | [2005/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1578056 | Date: | 21.09.2005 | Langue: | EN | [2005/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.06.2005 | Classification | IPC: | H04L12/10 | [2005/38] | CPC: |
H04L12/10 (EP,US);
H04L12/403 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2006/24] |
Précédent [2005/38] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Fernstromversorgung für mehere Geräte | [2005/38] | Anglais: | Supplying power remotely to multiple devices | [2005/38] | Français: | Alimentation à distance de plusieurs dispositifs | [2005/38] | Procédure dexamen | 06.03.2006 | Requête en examen déposée [2006/18] | 04.04.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.10.2006 | Réponse à une notification de la division dexamen | 21.02.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2007 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2007/52] | 07.08.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2007/52] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2007 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]EP0964551 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [X] 1-9 * abstract * * paragraphs [0016] , [0017] , [0030] - [0033] - [0037]; figures 1-5; claims 1-10 *; | [X]DE10124691 (BKTEL COMM GMBH [DE]) [X] 1-9 * abstract * * paragraphs [0006] - [0010] - [0013] , [0015] , [0028] - [0031]; figures 2-5; claims 1-3 *; | [X]DE10209339 (TENOVIS GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-5,7-9* abstract *; | [X]US6643566 (LEHR AMIR [IL], et al) [X] 1-6,9 * abstract * * column 6, line 25 - column 8, line 20; figures 2a,2b *; | [A] - SIKORA A, "ERWEITERUNGEN FUER DAS ETHERNET RAPID SPANNING TREE, POWER OVER ETHERNET UND ETHERNET IN THE FIRST MILE, 2. TEIL", ELEKTRONIK, WEKA FACHZEITSCR.-VERLAG, MUNCHEN, DE, (20030916), vol. 52, no. 19, ISSN 0013-5658, pages 44 - 48, XP001171108 [A] 1,9 * the whole document * |