EP1584787 - Rotor d'une turbine à basse pression [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 23.05.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 23.05.2014 | Demande réputée retirée | publié le 25.06.2014 [2014/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nuovo Pignone Holding S.P.A. Via F. Matteucci 2 50127 Firenze / IT | [N/P] |
Précédent [2005/41] | Pour tous les Etats désignés Nuovo Pignone Holding S.P.A. 2, Via Felice Matteucci 50127 Florence / IT | Inventeur(s) | 01 /
Noera, Frederico Via Mendozza, 3/3 16166 Genova / IT | [2005/41] | Mandataire(s) | Szary, Anne Catherine, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2013/37] |
Précédent [2005/41] | Pedder, James Cuthbert London Patent Operation, General Electric International, Inc., 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05252182.0 | 07.04.2005 | [2005/41] | Numéro de priorité, date | IT2004MI00714 | 09.04.2004 Format original publié: IT MI20040714 | [2005/41] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1584787 | Date: | 12.10.2005 | Langue: | EN | [2005/41] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1584787 | Date: | 09.05.2012 | Langue: | EN | [2012/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.04.2012 | Classification | IPC: | F01D5/14 | [2005/41] | CPC: |
F01D5/141 (EP,US);
F01D5/00 (KR);
F01D5/14 (KR);
F05D2220/3212 (EP,US);
F05D2230/90 (EP,US);
F05D2250/74 (EP,US);
Y10S416/02 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL [2013/03] |
Précédent [2005/41] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Niederdruckturbinenrotor | [2005/41] | Anglais: | High efficiency rotor for the first phase of a gas turbine | [2005/41] | Français: | Rotor d'une turbine à basse pression | [2005/41] | Procédure dexamen | 09.11.2012 | Requête en examen déposée [2012/51] | 10.11.2012 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 05.12.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 18.12.2012 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 17.06.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 14.01.2014 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2014/26] | 10.02.2014 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2014/26] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.12.2012 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 02.05.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US3475108 (ZICKUHR WALEMAR) [X] 1,2 * the whole document * * column 7, line 53 - column 8, line 19 * * column 8, lines 46-53 * * claims 1,4 * * figures 3,4,5a * [I] 3-7; | [I]US5160242 (BROWN WILMOTT G [US]) [I] 1-7 * the whole document * * column 13, line 65 - column 14, line 15 * * figures 7,11 *; | [A]EP0887513 (GEN ELECTRIC [US]) [A] 1,4-7 * the whole document * * claims 1-6 ** figures 10,12 * | par le demandeur | US3475108 |