EP1612396 - Piston pour un moteur [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 19.01.2007 Base de données mise à jour au 02.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 19.01.2007 | Retrait de la demande | publié le 21.02.2007 [2007/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BRIGGS & STRATTON CORPORATION 12301 West Wirth Street Wauwatosa Wisconsin 53222 / US | [2006/01] | Inventeur(s) | 01 /
Schenkel, Jerry L. N34 W23846A Grace Avenue Pewaukee, WI 53702 / US | 02 /
Whitmore, Jeffery H. 1806 E. Kenmore Pl. Apt. 6 Shorewood, WI 53211 / US | [2006/01] | Mandataire(s) | Somervell, Thomas Richard Marks & Clerk LLP Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | [N/P] |
Précédent [2006/01] | Somervell, Thomas Richard Marks & Clerk Alpha Tower Suffolk Street Queensway Birmingham B1 1TT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05254045.7 | 29.06.2005 | [2006/01] | Numéro de priorité, date | US20040881928 | 30.06.2004 Format original publié: US 881928 | [2006/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1612396 | Date: | 04.01.2006 | Langue: | EN | [2006/01] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1612396 | Date: | 13.09.2006 | [2006/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.08.2006 | Classification | IPC: | F02F3/10 | [2006/01] | CPC: |
F02F3/10 (EP,US);
F05C2201/0478 (EP,US);
F05C2253/12 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/01] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | Kolben für eine Brennkraftmaschine | [2006/01] | Anglais: | Piston for an engine | [2006/01] | Français: | Piston pour un moteur | [2006/01] | Procédure d'examen | 04.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/03] | 12.01.2007 | Demande retirée par le demandeur [2007/08] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]GB873404 (REYNOLDS METALS CO) [X] 1-24,26-29 * page 2, line 3 - line 101 * [A] 9,25; | [X]EP0768458 (MAHLE GMBH [DE]) [X] 1,12,15,16,23,24,27,28 * column 1, line 49 - column 2, line 12; figure - *; | [A]DE19956622 (MAN B & W DIESEL AS [DK]) | par le demandeur | US6663013 |