EP1674903 - Films optiques secs et procédés de formation de dispositifs optiques avec films secs [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 09.10.2009 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2009 | Changement - mandataire | publié le 16.12.2009 [2009/51] | Demandeur(s) | Pour :DE
FR
GB
Rohm and Haas Electronic Materials, LLC 455 Forest Street Marlborough Massachusetts 01752 / US | [N/P] |
Précédent [2006/26] | Pour :DE
FR
GB
Rohm and Haas Electronic Materials, L.L.C. 455 Forest Street Marlborough Massachusetts 01752 / US | Inventeur(s) | 01 /
Shelnut, James G. 156 Mary Catherine Drive Lancaster Massachusetts 01523 / US | 02 /
Moynihan, Matthew L. 3 Blueberry Lane Sterling Massachusetts 01564 / US | 03 /
Little, Luke W. 113 Kilsyth Road Apt. 2 Brighton Massachusetts 02135 / US | [2006/26] | Mandataire(s) | Kent, Venetia Katherine, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE45 1DZ / GB | [N/P] |
Précédent [2009/51] | Kent, Venetia Katherine, et al Patent Outsourcing Limited 1 King Street Bakewell Derbyshire DE 45 1DZ / GB | ||
Précédent [2006/26] | Kent, Venetia Katherine, et al Rohm and Haas (UK) Ltd. European Patent Department 4th Floor, 22 Tudor Street London EC4Y 0AY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05257941.4 | 21.12.2005 | [2006/26] | Numéro de priorité, date | US20040638458P | 22.12.2004 Format original publié: US 638458 P | US20050667132P | 31.03.2005 Format original publié: US 667132 P | [2006/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1674903 | Date: | 28.06.2006 | Langue: | EN | [2006/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1674903 | Date: | 03.12.2008 | Langue: | EN | [2008/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.04.2006 | Classification | IPC: | G02B6/138 | [2006/26] | CPC: |
G02B6/43 (EP,US);
G02B6/10 (EP,KR,US);
B29D11/00278 (EP,US);
B29D11/0073 (EP,US);
G02B6/138 (EP,US);
H05K1/0274 (EP,US);
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/10] |
Précédent [2006/26] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Optische Trockenfilme und Verfahren zur Herstellung optischer Vorrichtungen mit Trockenfilmen | [2006/26] | Anglais: | Optical dry-films and methods of forming optical devices with dry-films | [2006/26] | Français: | Films optiques secs et procédés de formation de dispositifs optiques avec films secs | [2006/26] | Procédure d'examen | 13.01.2006 | Requête en examen déposée [2006/26] | 30.08.2006 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 12.03.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.03.2007 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 07.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 04.07.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.10.2008 | Taxe de délivrance payée | 16.10.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.09.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/46] | Requête en poursuite de la procédure de: | 02.04.2007 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 02.04.2007 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 18.04.2007 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO2004037866 (SHIPLEY CO LLC [US], et al) [Y] 1-11 * page 7, line 5 - line 16 * * page 15, line 27 - page 16, line 5 * * page 26 - page 28, line 25 *; | [Y]US2003091926 (SHELNUT JAMES G [US]) [Y] 1-11 * paragraphs [0003] , [0004] , [0009] , [0019] , [0035] , [0036] , [0044] *; | [X]US6511615 (DAWES STEVEN B [US], et al) [X] 7,9 * column 12, line 40 - column 13, line 33; figures 3A-3E,3G-3I * * column 16, line 36 - line 61 * * column 17, line 28 - line 37 * * column 18, line 33 - line 47 *; | [Y]US2003209515 (PAVELCHEK EDWARD K [US]) [Y] 3 * paragraphs [0031] , [0037] , [0040] * | Examen | EP1426793 | par le demandeur | US6731857 | US6842577 | WO03005616 | US6057079 | JPH05158242 | US3954475 | US5366846 | US4442197 | US4603101 | US4624912 | - WAKABAYASHI, BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN, (1969), vol. 42, pages 2924 - 30 | - JOURNAL OF PHOTOPOLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY, (1991), vol. 4, NO. 3, pages 337 - 340 |