EP1699138 - Méthode et dispositif pour le décodage de mots de code codés par LDPC, en particulier DVB-S2 mots de code codés par LDPC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 27.02.2015 Base de données mise à jour au 17.07.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.02.2015 | Rejet de la demande | publié le 01.04.2015 [2015/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés STMicroelectronics N.V. WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 265 1118 BH Schiphol Airport Amsterdam / NL | [2006/36] | Inventeur(s) | 01 /
Wehn, Norbert Auf der Heide 23a 66851 Queidersbach / DE | 02 /
Kienle, Frank Ziegeleistrasse 2 67489 Kirrweiler / DE | 03 /
Brack, Torben Buchenlochstrasse 41 67663 Kaiserslautern / DE | [2006/36] | Mandataire(s) | Casalonga, Axel Casalonga & Partners Bayerstrasse 73 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/22] | Casalonga, Axel Bureau Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | ||
Précédent [2006/36] | Casalonga, Axel Bureau Casalonga & Josse Bayerstrasse 71/73 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05290469.5 | 02.03.2005 | [2006/36] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1699138 | Date: | 06.09.2006 | Langue: | EN | [2006/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.07.2005 | Classification | IPC: | H03M13/11, H03M13/27 | [2006/36] | CPC: |
H03M13/1165 (EP,US);
H03M13/1111 (EP,US);
H03M13/1137 (EP,US);
H03M13/635 (EP,US);
H03M13/6516 (EP,US);
H03M13/6563 (EP,US);
H03M13/6566 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/19] |
Précédent [2006/36] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | Verfahren und Apparat für die Dekodierung von LDPC kodierten Kodewörtern, insbesondere DVB-S2 LDPC kodierten Kodewörtern | [2006/36] | Anglais: | Method and device for decoding LDPC encoded codewords, in particular DVB-S2 LDPC encoded codewords | [2006/36] | Français: | Méthode et dispositif pour le décodage de mots de code codés par LDPC, en particulier DVB-S2 mots de code codés par LDPC | [2006/36] | Procédure d'examen | 12.02.2007 | Requête en examen déposée [2007/13] | 18.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.07.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.03.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.09.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.03.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2014 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 26.02.2015 | 12.11.2014 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2015/14] | 22.11.2014 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2015/14] | 26.02.2015 | Date des procédures orales (annulées) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 18.04.2007 | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 26.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X] - KIENLE F ET AL, "Design methodology for IRA codes", DESIGN AUTOMATION CONFERENCE, 2004. PROCEEDINGS OF THE ASP-DAC 2004. ASIA AND SOUTH PACIFIC YOKOHAMA, JAPAN JAN. 27-30, 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040127), ISBN 0-7803-8175-0, pages 459 - 462, XP010726590 [X] 1-15 * the whole document * * figures 3-5 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ASPDAC.2004.1337619 | [X] - KIENLE F ET AL, "Efficient Hardware Realization of IRA Code Decoders", SIGNAL PROCESSING SYSTEMS, 2004. SIPS 2004. IEEE WORKSHOP ON AUSTIN, TEXAS, USA 13-15 OCT. 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20041013), ISBN 0-7803-8504-7, pages 286 - 291, XP010743975 [X] 1-15 * the whole document * * figures 1,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/SIPS.2004.1363064 | [X] - KIENLE F ET AL, "Joint graph-decoder design of IRA codes on scalable architectures", ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, 2004. PROCEEDINGS. (ICASSP '04). IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MONTREAL, QUEBEC, CANADA 17-21 MAY 2004, PISCATAWAY, NJ, USA,IEEE, (20040517), vol. 4, ISBN 0-7803-8484-9, pages 673 - 676, XP010718558 [X] 1-15 * the whole document * * figures 1,3 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ICASSP.2004.1326916 | [A] - HUI JIN, AAMOD KHANDEKAR, ROBERT MCELIECE, "Irregular Repeat-Accumulate Codes", INTERNET ARTICLE, (200009), URL: http://www.systems.caltech.edu/EE/Faculty/rjm/papers/Brest00.pdf, (20050422), XP002325752 [A] 1-15 * the whole document * | [A] - ETSI, "Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications", INTERNET ARTICLE, (200406), URL: http://www.dvb.org/documents/en302307.v1.1.1.draft.pdf, (20050422), XP002325753 [A] 1-15 * page 21 - page 24 * * page 58 - page 60 * |