EP1658782 - Passe-fil porte-crayon [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.07.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2009 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG, CY, HU, LU, TR | publié le 04.11.2009 [2009/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nicolet Plastique Ltée 475 Route du Port Nicolet Quebec J3T 1W3 / CA | [2006/21] | Inventeur(s) | 01 /
Cloutier, Michel 475 Route du Port Nicolet (Québec), J3T 1W3 / CA | [2006/21] | Mandataire(s) | Intès, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie 158 rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Précédent [2006/21] | Intes, Didier Gérard André, et al Cabinet Beau de Loménie, 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05292470.1 | 22.11.2005 | [2006/21] | Numéro de priorité, date | CA20042486814 | 22.11.2004 Format original publié: CA 2486814 | [2006/21] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1658782 | Date: | 24.05.2006 | Langue: | FR | [2006/21] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1658782 | Date: | 31.05.2006 | [2006/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1658782 | Date: | 12.09.2007 | Langue: | FR | [2007/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2006 | Classification | IPC: | A47B21/00 | [2006/21] | CPC: |
A47B21/06 (EP,US);
A47B2200/0082 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/21] | Titre | Allemand: | Durchgangstülle Bleistifthalter | [2006/21] | Anglais: | Feed-through sleeve pencil holder | [2006/21] | Français: | Passe-fil porte-crayon | [2006/21] | Procédure d'examen | 23.11.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/02] | 23.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 25.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 13.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 12.09.2007 | CY | 12.09.2007 | CZ | 12.09.2007 | DK | 12.09.2007 | EE | 12.09.2007 | FI | 12.09.2007 | GB | 12.09.2007 | IE | 12.09.2007 | LT | 12.09.2007 | LV | 12.09.2007 | NL | 12.09.2007 | PL | 12.09.2007 | RO | 12.09.2007 | SI | 12.09.2007 | SK | 12.09.2007 | TR | 12.09.2007 | LU | 22.11.2007 | BE | 30.11.2007 | MC | 30.11.2007 | BG | 12.12.2007 | SE | 12.12.2007 | GR | 13.12.2007 | ES | 23.12.2007 | IS | 12.01.2008 | PT | 12.02.2008 | HU | 13.03.2008 | [2009/45] |
Précédent [2009/29] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
EE | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SI | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2009/11] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
EE | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/45] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
IE | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/43] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
BE | 30.11.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
DK | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/29] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
MC | 30.11.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
RO | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
SE | 12.12.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/24] | AT | 12.09.2007 | |
CZ | 12.09.2007 | ||
FI | 12.09.2007 | ||
GB | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
NL | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
SK | 12.09.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
ES | 23.12.2007 | ||
IS | 12.01.2008 | ||
PT | 12.02.2008 | ||
Précédent [2008/22] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
GR | 13.12.2007 | ||
Précédent [2008/17] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
LV | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
Précédent [2008/14] | AT | 12.09.2007 | |
FI | 12.09.2007 | ||
LT | 12.09.2007 | ||
PL | 12.09.2007 | ||
Précédent [2008/12] | FI | 12.09.2007 | |
LT | 12.09.2007 | ||
Précédent [2008/07] | LT | 12.09.2007 | Citations: | Recherche | [A]DE2915010 (FORTSCHRITT GMBH) [A] 1,2 * figures 1-4; claims 1,2,10,11,14,15 *; | [A]GB2279002 (OKAMURA CORP [JP]) [A] 1,2* figures 1,7 * |