EP1777848 - Appareil digital et procédé pour enrégistrer des informations de radiodiffusion reçues pendant un appel [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été rejetée Statut actualisé le 01.04.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 01.04.2016 | Rejet de la demande | publié le 04.05.2016 [2016/18] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Electronics, Inc. 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu Seoul 150-875 / KR | [2007/17] | Inventeur(s) | 01 /
Lee, Chul Soo 103-95, Sillim 2(i)-dong Gwanak-gu Seoul / KR | [2007/17] | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2012/36] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2007/17] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05292506.2 | 25.11.2005 | [2007/17] | Numéro de priorité, date | KR20050099400 | 20.10.2005 Format original publié: KR 2005099400 | [2007/17] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1777848 | Date: | 25.04.2007 | Langue: | EN | [2007/17] | Type: | A3 Rapport de recherche | N°: | EP1777848 | Date: | 15.08.2007 | [2007/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.07.2007 | Classification | IPC: | H04H1/00 | [2007/17] | CPC: |
H04H60/27 (EP,US);
H04N5/76 (EP,KR,US);
H04B1/06 (KR);
H04N5/44 (KR);
H04M1/72403 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/17] | Titre | Allemand: | Digitales Gerät und Verfahren zum Aufzeichnen von empfangenen Rundfunkdaten während eines Anrufes | [2007/17] | Anglais: | Digital device and method for recording broadcast information received during a call | [2007/17] | Français: | Appareil digital et procédé pour enrégistrer des informations de radiodiffusion reçues pendant un appel | [2007/17] | Procédure d'examen | 14.01.2008 | Requête en examen déposée [2008/09] | 28.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.07.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.10.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 11.02.2014 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.11.2015 | Demande rejetée, date d'effet juridique [2016/18] | 30.11.2015 | Date des procédures orales | 16.12.2015 | Envoi de la notification signalant le rejet de la demande, motif: examen quant au font [2016/18] | 16.12.2015 | Procès-verbal des procédures orales envoyé | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 28.02.2008 | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.10.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.10.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.10.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.11.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 23.11.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 28.11.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 25.11.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.11.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO0203683 (DISCOVERY COMMUNICAT INC [US]) [A] 1-47 * page 26, lines 15-23 * * page 64, lines 5-17 ** page 78, line 4 - page 87, line 20; figures 24,28,29,32 *; | [X]US2003097659 (GOLDMAN PHILLIP Y [US]) [X] 1 * paragraphs [0008] - [0010] - [0047] - [0052]; figure 3 *; | [X]US2004204020 (KURAMITSU MAMI [JP]) [X] 1-47 * paragraphs [0007] - [0019] - [0054] , [0063] , [0064] , [0079] , [0092] - [0099] - [0107] , [0118]; figures 2,5,8,10,17,20,23,26 * |