EP1714294 - MÉMOIRE NON VOLATILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2006/43] | MEMOIRE NON VOLATILE | ||
[2016/03] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.02.2017 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 24.02.2017 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.03.2017 [2017/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 / JP | [2016/16] |
Précédent [2006/43] | Pour tous les Etats désignés SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. 398 Hase Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 / JP | Inventeur(s) | 01 /
KATO, Kiyoshi c/o SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO. LTD. 398, Hase Atsugi-shi, Kanagawa 2430036 / JP | [2016/16] |
Précédent [2006/43] | 01 /
KATO, K., SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO. LTD. 398, Hase Atsugi-shi, Kanagawa 2430036 / JP | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2016/16] |
Précédent [2006/43] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05710153.7 | 04.02.2005 | [2006/43] | WO2005JP02108 | Numéro de priorité, date | JP20040033081 | 10.02.2004 Format original publié: JP 2004033081 | JP20040033075 | 10.02.2004 Format original publié: JP 2004033075 | [2006/43] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005076281 | Date: | 18.08.2005 | [2005/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1714294 | Date: | 25.10.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.08.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/43] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1714294 | Date: | 20.04.2016 | Langue: | EN | [2016/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.10.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 31.08.2007 | Classification | IPC: | G11C29/00, G11C16/22 | [2016/03] | CPC: |
G11C16/22 (EP,US);
G11C16/10 (KR);
G11C16/30 (KR);
G11C29/702 (EP,US)
|
Précédent IPC [2007/40] | G11C16/04, G11C16/22, G06K19/07, G11C17/14 | ||
Précédent IPC [2007/22] | G11C16/04, G11C16/22, G06K19/07 | ||
Précédent IPC [2006/43] | G11C16/22, G06F12/14, G06K19/07 | Etats contractants désignés | DE, FI, FR, GB, NL [2016/16] |
Précédent [2007/20] | DE, FI, FR, GB, NL | ||
Précédent [2006/43] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | NICHTFLÜCHTIGER SPEICHER | [2006/43] | Anglais: | NONVOLATILE MEMORY | [2006/43] | Français: | MÉMOIRE NON VOLATILE | [2016/03] |
Précédent [2006/43] | MEMOIRE NON VOLATILE | Entrée dans la phase régionale | 24.08.2006 | Taxe nationale de base payée | 24.08.2006 | Taxe de recherche payée | 24.08.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 24.08.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 24.08.2006 | Requête en examen déposée [2006/43] | 02.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 21.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.2009 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.08.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.05.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 23.09.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.08.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 22.12.2015 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.02.2016 | Taxe de délivrance payée | 29.02.2016 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.02.2016 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 02.05.2008 | Opposition(s) | 23.01.2017 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2017/13] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 12.02.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 11.02.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 10.02.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | FI | 20.04.2016 | NL | 20.04.2016 | [2016/49] | Citations: | Recherche | [A]EP0293339 (SGS THOMSON MICROELECTRONICS [IT]); | [XA]EP0337393 (TOSHIBA KK [JP]); | [X]US5029131 (VANCU RADU M [US]); | [A]EP0448118 (TOSHIBA KK [JP]); | [A]JPH10154293 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [X]US6141257 (ROCHARD LAURENT [FR]); | [A]JP2002203217 (DENSO CORP); | [A]US2002131299 (YAMAZOE TAKANORI [JP], et al) | Recherche internationale | [A]JPH10116493 (FUJITSU LTD); | [A]JPH10228422 (MOTOROLA JAPAN); | [A]JP2000207506 (TOKIN CORP); | [A]JP2001283594 (SHARP KK); | [A]JP2002251888 (SHARP KK); | [A]JP2002316724 (DAINIPPON PRINTING CO LTD); | [A]JP2003132690 (ST MICROELECTRONICS INC) | Examen | US5789970 | par le demandeur | EP0337393 | US5789970 |