EP1706216 - PROCEDES DE REVETEMENT ET D'IMPREGNATION DE DISPOSITIFS MEDICAUX AU MOYEN DE COMPOSITIONS ANTISEPTIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.01.2010 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.01.2010 | Demande réputée retirée | publié le 03.03.2010 [2010/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Board of Regents, The University of Texas System 201 West 7th Street Austin, TX 78701 / US | [N/P] |
Précédent [2006/40] | Pour tous les Etats désignés Board of Regents, The University of Texas System 201 West 7th Street Austin Texas 78701 / US | Inventeur(s) | 01 /
RAAD, Issam 4207 Clearwater Court Missouri City, TX 77459 / US | 02 /
HANNA, Hend, A. Herengracht 393 1016 BC Amsterdam / NL | 03 /
CHAIBAN, Gassan 7514 Almond Springs Drive Houston, TX 77095 / US | [2006/40] | Mandataire(s) | Dehmel, Albrecht Dehmel & Bettenhausen Patentanwälte PartmbB Herzogspitalstrasse 11 80331 München / DE | [N/P] |
Précédent [2009/27] | Dehmel, Albrecht Dehmel & Bettenhausen Patentanwälte Herzogspitalstrasse 11 80331 München / DE | ||
Précédent [2006/40] | Dehmel, Albrecht Herzogspitalstrasse 11 80331 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05711842.4 | 19.01.2005 | [2006/40] | WO2005US02062 | Numéro de priorité, date | US20040538284P | 20.01.2004 Format original publié: US 538284 P | [2006/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005072281 | Date: | 11.08.2005 | Langue: | EN | [2005/32] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1706216 | Date: | 04.10.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.08.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 03.11.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 05.06.2009 | Classification | IPC: | B05D1/00 | [2006/40] | CPC: |
D06P1/90 (EP,US);
A61L27/54 (EP,US);
A61L29/16 (EP,US);
A61L31/16 (EP,US);
D06P1/924 (EP,US);
D06P1/928 (EP,US);
A61L2300/202 (EP,US);
A61L2300/204 (EP,US);
A61L2300/206 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/40] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM BESCHICHTEN UND IMPRÄGNIEREN VON MEDIZINISCHEN GERÄTEN MIT ANTISEPTISCHEN ZUSAMMENSETZUNGEN | [2006/40] | Anglais: | METHODS FOR COATING AND IMPREGNATING MEDICAL DEVICES WITH ANTISEPTIC COMPOSITIONS | [2006/40] | Français: | PROCEDES DE REVETEMENT ET D'IMPREGNATION DE DISPOSITIFS MEDICAUX AU MOYEN DE COMPOSITIONS ANTISEPTIQUES | [2006/40] | Entrée dans la phase régionale | 14.07.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.07.2006 | Taxe de recherche payée | 14.07.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.07.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.07.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.07.2006 | Requête en examen déposée [2006/40] | 04.09.2009 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2010/09] | 12.10.2009 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2010/09] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.07.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.01.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.01.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO03077866 (ASH MEDICAL SYSTEMS INC [US], et al); | [PX]WO2005000189 (RIDER DEAN LOLLER [US], et al) [PX] 1-12 * Abstract; par. bridging pages 40 and 41. * | Recherche internationale | [X]US2003078242 (RAAD ISSAM [US], et al); | [XP]US2004254545 (RIDER DEAN LOLLER [US], et al) |