EP1718967 - METHODES PERMETTANT DE DETECTER L'ACTIVITE DE LP-PLA2 [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.02.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Diadexus, Inc. 343 Oyster Point Boulevard South San Francisco, CA 94080 / US | [2006/45] | Inventeur(s) | 01 /
WOLFERT, Robert, L. 3582 Arbutus Avenue Palo Alto, CA 94303 / US | 02 /
KIM, Nam 1187 Doyle Circle Santa Clara, CA 95054 / US | 03 /
DUAN, Xiaozhu 208 Galway Bay Alameda, CA 94502 / US | [2006/45] | Mandataire(s) | Peebles, Katrina, et al Ablett & Stebbing 7-8 Market Place London W1W 8AG / GB | [N/P] |
Précédent [2006/45] | Peebles, Katrina, et al Ablett & Stebbing Caparo House 101-103 Baker Street London W1U 6FQ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05712595.7 | 03.02.2005 | [2006/45] | WO2005US03211 | Numéro de priorité, date | US20040541583P | 03.02.2004 Format original publié: US 541583 P | [2006/45] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005074604 | Date: | 18.08.2005 | Langue: | EN | [2005/33] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1718967 | Date: | 08.11.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.08.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/45] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1718967 | Date: | 24.04.2013 | Langue: | EN | [2013/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 29.12.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.02.2008 | Classification | IPC: | G01N33/53, G01N33/573, C07K16/00 | [2006/45] | CPC: |
C12Q1/44 (EP,US);
A61P1/02 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P11/04 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P11/16 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P25/18 (EP);
A61P27/16 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/06 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P41/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/04 (EP);
A61P9/10 (EP);
A61P9/12 (EP);
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/45] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM NACHWEIS VON LP-PLA2-AKTIVITÄT | [2006/45] | Anglais: | METHODS OF DETECTING Lp-PLA2 ACTIVITY | [2006/45] | Français: | METHODES PERMETTANT DE DETECTER L'ACTIVITE DE LP-PLA2 | [2006/45] | Entrée dans la phase régionale | 04.09.2006 | Taxe nationale de base payée | 04.09.2006 | Taxe de recherche payée | 04.09.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.09.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 04.09.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/45] | 20.02.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 09.10.2008 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 20.10.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 05.06.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.03.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.08.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.02.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 02.08.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.02.2013 | Taxe de délivrance payée | 22.02.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10185437.0 La demande est réputée retirée : 02.11.2010 | EP10185947.8 / EP2280282 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 20.02.2008 | Opposition(s) | 27.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/14] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 20.10.2008 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 20.10.2008 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 03.11.2008 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 16.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 12.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 03.02.2005 | AT | 24.04.2013 | BE | 24.04.2013 | CY | 24.04.2013 | CZ | 24.04.2013 | EE | 24.04.2013 | FI | 24.04.2013 | LT | 24.04.2013 | MC | 24.04.2013 | NL | 24.04.2013 | PL | 24.04.2013 | RO | 24.04.2013 | SI | 24.04.2013 | SK | 24.04.2013 | TR | 24.04.2013 | BG | 24.07.2013 | GR | 25.07.2013 | IS | 24.08.2013 | PT | 26.08.2013 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 03.02.2005 | |
AT | 24.04.2013 | ||
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
CZ | 24.04.2013 | ||
EE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
MC | 24.04.2013 | ||
NL | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
RO | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
SK | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2014/44] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
CZ | 24.04.2013 | ||
EE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
MC | 24.04.2013 | ||
NL | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
RO | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
SK | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2014/14] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
CZ | 24.04.2013 | ||
EE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
NL | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
RO | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
SK | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
CZ | 24.04.2013 | ||
EE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
RO | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
SK | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
CZ | 24.04.2013 | ||
EE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
SK | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
CY | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
PL | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
BG | 24.07.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 24.04.2013 | |
BE | 24.04.2013 | ||
FI | 24.04.2013 | ||
LT | 24.04.2013 | ||
SI | 24.04.2013 | ||
GR | 25.07.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 24.04.2013 | |
LT | 24.04.2013 | ||
IS | 24.08.2013 | ||
PT | 26.08.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 24.04.2013 | |
PT | 26.08.2013 | Citations: | Recherche | [A]US5847088 (COUSENS LAWRENCE S [US], et al) [A] 1-57 * column 31 - column 32 *; | [XA]WO9942830 (DIADEXUS LLC [US], et al) [X] 39 * example 1; claims 1-15 * [A] 1-38,40-57; | [A] - BIELICKI J K ET AL, "Relative sensitivities of plasma lecithin:cholesterol acyltransferase, platelet-activating factor acetylhydrolase, and paraoxonase to in vitro gas-phase cigarette smoke exposure.", ATHEROSCLEROSIS MAR 2001, (200103), vol. 155, no. 1, ISSN 0021-9150, pages 71 - 78, XP002465271 [A] 1-57 * page 72, column R, paragraph 5 - page 73, column L, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9150(00)00539-6 | [X] - PETROVIC N ET AL, "A simple assay for a human serum phospholipase A2 that is associated with high-density lipoproteins", JOURNAL OF LIPID RESEARCH, BETHESDA, MD, US, (200110), vol. 42, no. 10, ISSN 0022-2275, pages 1706 - 1713, XP002377514 [X] 42-48,51,52 * page 1707 * | [A] - DADA NISHA ET AL, "Lp-PLA2: an emerging biomarker of coronary heart disease", EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, FUTURE DRUGS, LONDON, GB, (200201), vol. 2, no. 1, ISSN 1473-7159, pages 17 - 22, XP009086628 [A] 1-57 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1586/14737159.2.1.17 | Recherche internationale | [Y]US2002177209 (MACPHEE COLIN HOUSTON [GB], et al); | [Y] - KUJIRAOKA ET AL, "Altered distribution of plasma PAF-AH between HDLs and other lipoproteins in hyperlipidemia and diabetes mellitus.", JOURNAL OF LIPID RESEARCH., (2003), vol. 44, pages 2006 - 2014, XP008092123 DOI: http://dx.doi.org/10.1194/jlr.D300021-JLR200 | [Y] - KOSAKA ET AL, "Spectrophotometric assay for serum platelet-activating factor acetylhydrolase activity.", CLINICA CHIMICA ACTA., (2000), vol. 296, pages 151 - 161, XP002997443 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0009-8981(00)00216-3 | par le demandeur | US5627052 | US5693761 | US5766886 | US5770196 | US5807715 | US5821337 | US5821123 | US5847088 | US5869619 | US6013256 | US6054297 | WO0029444 | US6180377 | US6180370 | - WINKLER, J CLIN ENDOCRINOL METAB., (2004), vol. 89, no. 3, pages 1153 - 1159 | - BLANKENBERG, J OF LIPID RESEARCH, (2003), vol. 44, pages 1381 - 1386 | - TAM ET AL., PROC. NATL. ACAD. SCI. USA, (1988), vol. 85, pages 5409 - 5413 | - POSNETT ET AL., J. BIOL. CHEM., (1988), vol. 263, pages 1719 - 1725 | - GROSS M, SPECK JDTSCH. TIERARZTL. WOCHENSCHR., (1996), vol. 103, pages 417 - 422 | - MOSS, SEMIN. IMMUNOL., (1990), vol. 2, pages 317 - 327 | - VIKINGE ET AL., BIOSENS. BIOELECTRON., (1998), vol. 13, pages 1257 - 1262 | - Monoclonal Antibody Protocols, HUMANA PRESS, (1995), vol. 45 | - SIDHU, CURR. OPIN. BIOTECHNOL., (2000), vol. 11, no. 6, pages 610 - 6 | - GRIFFITHS ET AL., CURR. OPIN. BIOTECHNOL., (1998), vol. 9, no. 1, pages 102 - 8 | - HOOGENBOOM ET AL., IMMUNOTECHNOLOGY, (1998), vol. 4, no. 1, pages 1 - 20 | - RADER ET AL., CURRENT OPINION IN BIOTECHNOLOGY, (1997), vol. 8, pages 503 - 508 | - AUJAME ET AL., HUMAN ANTIBODIES, (1997), vol. 8, pages 155 - 168 | - HOOGENBOOM, TRENDS IN BIOTECHNOL., (1997), vol. 15, pages 62 - 70 | - DE KRUIF ET AL., TRENDS IN BIOTECHNOL., (1996), vol. 17, pages 453 - 455 | - BARBAS ET AL., TRENDS IN BIOTECHNOL., (1996), vol. 14, pages 230 - 234 | - WINTER ET AL., ANN. REV. IMMUNOL., (1994), pages 433 - 455 | - TAKAHASHI ET AL., BIOSCI. BIOTECHNOL. BIOCHEM., (2000), vol. 64, no. 10, pages 2138 - 44 | - FREYRE ET AL., J. BIOTECHNOL., (2000), vol. 76, no. 2-3, pages 157 - 63 | - FISCHER ET AL., BIOTECHNOL. APPL. BIOCHEM., (1999), vol. 30, no. 2, pages 117 - 20 | - PENNELL ET AL., RES. IMMUNOL., (1998), vol. 149, no. 6, pages 599 - 603 | - ELDIN ET AL., J IMMUNOL. METHODS., (1997), vol. 201, no. 1, pages 67 - 75 | - FRENKEN ET AL., RES. IMMUNOL., (1998), vol. 149, no. 6, pages 589 - 99 | - SHUSTA ET AL., NATURE BIOTECHNOL., (1998), vol. 16, no. 8, pages 773 - 7 | - LI ET AL., PROTEIN EXPR. PURIF., (2001), vol. 21, no. 1, pages 121 - 8 | - AILOR ET AL., BIOTECHNOL. BIOENG., (1998), vol. 58, no. 2-3, pages 196 - 203 | - HSU ET AL., BIOTECHNOL. PROG., (1997), vol. 13, no. 1, pages 96 - 104 | - EDELMAN ET AL., IMMUNOLOGY, (1997), vol. 91, no. 1, pages 13 - 9 | - NESBIT ET AL., J IMMUNOL. METHODS, (1992), vol. 151, no. 1-2, pages 201 - 8 | - GIDDINGS ET AL., NATURE BIOTECHNOL., (2000), vol. 18, no. 11, pages 1151 - 5 | - GAVILONDO ET AL., BIOTECHNIQUES, (2000), vol. 29, no. 1, pages 128 - 38 | - FISCHER ET AL., BIOL. REGUL. HOMEOST. AGENTS, (2000), vol. 14, no. 2, pages 83 - 92 | - FISCHER ET AL., BIOTECHNOL. APPL. BIOCHEM., (1999), vol. 30, pages 113 - 6 | - FISCHER ET AL., BIOL. CHEM., (1999), vol. 380, no. 7-8, pages 825 - 39 | - RUSSELL, CURR. TOP. MICROBIOL. IMMUNOL., (1999), vol. 240, pages 119 - 38 | - MA ET AL., PLANT PHYSIOL., (1995), vol. 109, no. 2, pages 341 - 6 | - POLLOCK ET AL., J. IMMUNOL METHODS., (1999), vol. 231, pages 147 - 57 | - YOUNG ET AL., RES. IMMUNOL., (1998), vol. 149, pages 609 - 10 | - LIMONTA ET AL., IMMUNOTECHNOLOGY, (1995), vol. 1, pages 107 - 13 | - VERMA ET AL., J IMMUNOL. METHODS, (1998), vol. 216, no. 1-2, pages 165 - 81 | - MERK ET AL., J BIOCHEM. (TOKYO, (1999), vol. 125, no. 2, pages 328 - 33 | - RYABOVA ET AL., NATURE BIOTECHNOL., (1997), vol. 15, no. 1, pages 79 - 84 | - POLLOCK ET AL., J IMMUNOL. METHODS, (1999), vol. 231, no. 1-2, pages 147 - 57 | - HUDSON, CURR. OPIN. BIOTECHNOL., (1998), vol. 9, no. 4, pages 395 - 402 | - MORRISON ET AL., PROC. NATL. ACAD SCI USA., (1984), vol. 81, no. 21, pages 6851 - 5 | - SHARON ET AL., NATURE, (1984), vol. 309, no. 5966, pages 364 - 7 | - TAKEDAETAL., NATURE, (1985), vol. 314, no. 6010, pages 452 - 4 | - RIECHMANN ET AL., NATURE, (1988), vol. 332, no. 6162, pages 323 - 7 | - CO ET AL., NATURE, (1991), vol. 351, no. 6326, pages 501 - 2 | - THORPE ET AL., METHODS ENZYMOL., (1986), vol. 133, pages 331 - 53 | - KRICKA ET AL., J. IMMUNOASSAY, (1996), vol. 17, no. 1, pages 67 - 83 | - LUNDQVIST ET AL., J. BIOLUMIN. CHEMILUMIN., (1995), vol. 10, no. 6, pages 353 - 9 |