EP1722738 - SYSTEME DE TRAITEMENT PAR COMPRESSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.02.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Covidien LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | [2012/50] |
Précédent [2006/47] | Pour tous les Etats désignés Tyco Healthcare Group LP 15 Hampshire Street Mansfield, MA 02048 / US | Inventeur(s) | 01 /
PERRY, Matthew, J. 30 Ledge Road East Greenwich, RI 02818 / US | 02 /
VESS, Mark, A. 303 High Street Hanson, MA 02341 / US | 03 /
WUDYKA, Scott 57 Wildflower Road Leominster, MA 01453 / US | [2006/47] | Mandataire(s) | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | [N/P] |
Précédent [2013/15] | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | ||
Précédent [2006/47] | Tomlinson, Edward James Frohwitter Patent- und Rechtsanwälte Possartstrasse 20 81679 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05713933.9 | 23.02.2005 | [2006/47] | WO2005US05598 | Numéro de priorité, date | US20040784323 | 23.02.2004 Format original publié: US 784323 | US20040784607 | 23.02.2004 Format original publié: US 784607 | US20040784604 | 23.02.2004 Format original publié: US 784604 | US20040784639 | 23.02.2004 Format original publié: US 784639 | [2006/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005082314 | Date: | 09.09.2005 | Langue: | EN | [2005/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1722738 | Date: | 22.11.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.09.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1722738 | Date: | 10.04.2013 | Langue: | EN | [2013/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.09.2005 | Classification | IPC: | A61H9/00 | [2012/42] | CPC: |
A61H9/0078 (EP);
A61H23/04 (KR);
A61H2201/1645 (EP);
A61H2201/1697 (EP);
A61H2201/5002 (EP);
A61H2201/5007 (EP);
A61H2201/5071 (EP);
A61H2205/06 (EP);
A61H2205/10 (EP);
|
Précédent IPC [2006/47] | A61H23/04 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/47] | Titre | Allemand: | KOMPRESSIONSBEHANDLUNGSSYSTEM | [2006/47] | Anglais: | COMPRESSION TREATMENT SYSTEM | [2006/47] | Français: | SYSTEME DE TRAITEMENT PAR COMPRESSION | [2006/47] | Entrée dans la phase régionale | 23.06.2006 | Taxe nationale de base payée | 23.06.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.06.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.06.2006 | Requête en examen déposée [2006/47] | 23.11.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.08.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.12.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.12.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 30.06.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 15.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.01.2013 | Taxe de délivrance payée | 24.01.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP10185260.6 / EP2314268 | EP10185262.2 / EP2319476 | EP20170741.1 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 08.08.2008 | Opposition(s) | 13.01.2014 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/12] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 23.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 24.02.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.02.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.02.2005 | AT | 10.04.2013 | BE | 10.04.2013 | CY | 10.04.2013 | CZ | 10.04.2013 | DK | 10.04.2013 | EE | 10.04.2013 | FI | 10.04.2013 | LT | 10.04.2013 | MC | 10.04.2013 | NL | 10.04.2013 | PL | 10.04.2013 | RO | 10.04.2013 | SE | 10.04.2013 | SI | 10.04.2013 | SK | 10.04.2013 | TR | 10.04.2013 | BG | 10.07.2013 | GR | 11.07.2013 | IS | 10.08.2013 | PT | 12.08.2013 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 23.02.2005 | |
AT | 10.04.2013 | ||
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2014/44] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
MC | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2014/11] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
RO | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2014/10] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
CZ | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
SK | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2014/09] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
DK | 10.04.2013 | ||
EE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/52] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
CY | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/50] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
PL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
BG | 10.07.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/49] | AT | 10.04.2013 | |
BE | 10.04.2013 | ||
FI | 10.04.2013 | ||
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
SE | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
GR | 11.07.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/48] | AT | 10.04.2013 | |
LT | 10.04.2013 | ||
NL | 10.04.2013 | ||
SI | 10.04.2013 | ||
IS | 10.08.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/47] | LT | 10.04.2013 | |
SI | 10.04.2013 | ||
PT | 12.08.2013 | ||
Précédent [2013/37] | SI | 10.04.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP0552515 (KENDALL & CO [US]) [A] 1-25 * the whole document *; | [X]US5575762 (PEELER DONALD H [US], et al) [X] 1-25 * column 5, line 9 - column 9, line 7 * * column 9, line 43 - column 10, line 26 * * column 10, line 65 - column 12, line 14; figure - *; | [X]GB2313784 (MEDICAL DYNAMICS LIMITED [IL]) [X] 1-25 * page 6, line 21 - page 7, line 1 * * page 7, lines 9-15 * * page 8, lines 14-19 * * page 12, line 9 - page 15, line 9; figure 3 *; | [A]US5795312 (DYE JOHN F [US]) [A] 1-25* the whole document *; | [X]DE19846922 (FERNANDEZ MANUEL [DE]) [X] 1-25 * column 3, lines 9-13,35-40,62-68 * * column 4, lines 22-29 * * column 4, line 55 - column 6, line 58; figures 2,3 *; | [X]EP1018329 (NITTO KOHKI CO [JP]) [X] 1-25 * paragraphs [0027] - [0044] - [0051] - [0057]; figures 3,6,9 * |