EP1746607 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN CÂBLE SUPRACONDUCTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 27.07.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.07.2012 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 29.08.2012 [2012/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sumitomo Electric Industries, Ltd. 5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 541-0041 / JP | [2007/04] | Inventeur(s) | 01 /
FUJIKAMI, Jun; c/o Osaka Works of SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 1-3, Shimaya 1-chome Konohan a-ku, Osaka-shi, Osaka; 5548511 / JP | 02 /
KATO, Takeshi; c/o Osaka Works of SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD., 1-3, Shimaya 1-chome Konohan a-ku, Osaka-shi, Osaka; 5548511 / JP | [2007/04] | Mandataire(s) | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Lessingstrasse 6 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/09] | Kreutzer, Ulrich, et al Cabinet Beau de Loménie Bavariaring 26 80336 München / DE | ||
Précédent [2007/04] | Joly, Jean-Jacques, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cédex 07 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05719212.2 | 17.02.2005 | [2007/04] | WO2005JP02410 | Numéro de priorité, date | JP20040143670 | 13.05.2004 Format original publié: JP 2004143670 | [2007/04] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005112047 | Date: | 24.11.2005 | Langue: | EN | [2005/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1746607 | Date: | 24.01.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/04] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1746607 | Date: | 21.09.2011 | Langue: | EN | [2011/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.11.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.02.2010 | Classification | IPC: | H01L39/24, H01B13/00 | [2010/12] | CPC: |
H10N60/0801 (EP,KR,US);
H01B12/02 (KR);
H01B13/0016 (KR);
Y10T29/49014 (EP,US)
|
Précédent IPC [2007/04] | H01B13/00 | Etats contractants désignés | DE, DK, FR, GB, IT [2007/34] |
Précédent [2007/04] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON SUPRALEITENDEM DRAHT | [2007/04] | Anglais: | METHOD OF PRODUCING SUPERCONDUCTING WIRE | [2007/04] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN CÂBLE SUPRACONDUCTEUR | [2007/04] | Entrée dans la phase régionale | 21.03.2006 | Traduction produite | 21.03.2006 | Taxe nationale de base payée | 21.03.2006 | Taxe de recherche payée | 21.03.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.03.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.03.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 21.03.2006 | Requête en examen déposée [2007/04] | 29.04.2011 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.08.2011 | Taxe de délivrance payée | 05.08.2011 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 29.04.2011 | Opposition(s) | 22.06.2012 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2012/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.11.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 03.12.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 11.12.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 01.12.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]EP0431643 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]); | Recherche internationale | [A]JP2003242847 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, et al); | [A]JP2003303519 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) |