EP1731006 - POLYMERE CRISTALLIN LIQUIDE ET COMPOSANTS DE TRAITEMENT DE SIGNAUX PASSIFS A BASE DE POLYMERE POUR DES APPLICATIONS A BANDES MULTIPLES RF/SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.07.2008 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.02.2011 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 30.03.2011 [2011/13] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION 505 Tenth Street, NW Atlanta, GA 30332-0415 / US | [2006/50] | Inventeur(s) | 01 /
WHITE, George, E. 2836 Saddlebrook Way Marietta, GA 30064 / US | 02 /
SWAMINATHAN, Madhavan 1458 Grovehurst Drive Marietta, GA 30062 / US | 03 /
SUNDARAM, Venkatesh 5362 Medlock Corners Drive Norcross, GA 30092 / US | 04 /
DALMIA, Sidharth 115 N. Clublands Ct. Alpharetta, GA 30332 / US | [2006/50] | Mandataire(s) | Jordan, Volker Otto Wilhelm Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Précédent [2006/50] | Jordan, Volker Otto Wilhelm Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 860 820 81635 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05723744.8 | 23.02.2005 | [2006/50] | WO2005US06006 | Numéro de priorité, date | US20040546998P | 23.02.2004 Format original publié: US 546998 P | [2006/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005084090 | Date: | 09.09.2005 | Langue: | EN | [2005/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1731006 | Date: | 13.12.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.09.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1731006 | Date: | 19.09.2007 | Langue: | EN | [2007/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 09.09.2005 | Classification | IPC: | H05K1/16, H05K3/46 | [2006/50] | CPC: |
H05K1/16 (EP,US);
H05K3/46 (KR);
H01L23/552 (EP,US);
H01L23/66 (EP,US);
H01P1/203 (EP,US);
H01P1/20381 (EP,US);
H01P1/2135 (EP,US);
H01P5/10 (EP,US);
H03H7/0115 (EP,US);
H03H7/09 (EP,US);
H03H7/1708 (EP,US);
H03H7/1758 (EP,US);
H03H7/1766 (EP,US);
H03H7/1775 (EP,US);
H03H7/42 (EP,US);
H03H7/463 (EP,US);
H05K1/024 (EP,US);
H05K3/4626 (EP,US);
H05K3/4632 (EP,US);
H05K3/4688 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US);
H01L2924/09701 (EP,US);
H01L2924/15311 (EP,US);
H01L2924/3011 (EP,US);
H03H2001/0085 (EP,US);
H03H7/075 (EP,US);
H03H7/38 (EP,US);
H05K1/162 (EP,US);
H05K1/165 (EP,US);
H05K2201/0141 (EP,US);
H05K2201/09536 (EP,US);
H05K3/4602 (EP,US);
H05K3/4623 (EP,US);
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PASSIVE SIGNALVERARBEITUNGSKOMPONENTEN AUF FLÜSSIGKRISTALLPOLYMER- UND MEHRSCHICHTPOLYMERBASIS FÜR HF-/DRAHTLOS-MEHRBAND-ANWENDUNGEN | [2006/50] | Anglais: | LIQUID CRYSTALLINE POLYMER- AND MULTILAYER POLYMER-BASED PASSIVE SIGNAL PROCESSING COMPONENTS FOR RF/WIRELESS MULTI-BAND APPLICATIONS | [2006/50] | Français: | POLYMERE CRISTALLIN LIQUIDE ET COMPOSANTS DE TRAITEMENT DE SIGNAUX PASSIFS A BASE DE POLYMERE POUR DES APPLICATIONS A BANDES MULTIPLES RF/SANS FIL | [2006/50] | Entrée dans la phase régionale | 14.09.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.09.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.09.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.09.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/50] | 21.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.07.2007 | Taxe de délivrance payée | 13.07.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 20.06.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.12.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.09.2007 | BE | 19.09.2007 | CH | 19.09.2007 | CY | 19.09.2007 | CZ | 19.09.2007 | DK | 19.09.2007 | EE | 19.09.2007 | FI | 19.09.2007 | LI | 19.09.2007 | LT | 19.09.2007 | NL | 19.09.2007 | PL | 19.09.2007 | RO | 19.09.2007 | SI | 19.09.2007 | SK | 19.09.2007 | TR | 19.09.2007 | BG | 19.12.2007 | SE | 19.12.2007 | GR | 20.12.2007 | ES | 30.12.2007 | IS | 19.01.2008 | PT | 19.02.2008 | LU | 23.02.2008 | IE | 25.02.2008 | MC | 28.02.2008 | IT | 29.02.2008 | HU | 20.03.2008 | FR | 23.05.2008 | [2011/13] |
Précédent [2010/39] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CY | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
EE | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SI | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
TR | 19.09.2007 | ||
BG | 19.12.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
LU | 23.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
HU | 20.03.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2010/33] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CY | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
EE | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SI | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
BG | 19.12.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
LU | 23.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2009/48] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CY | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
EE | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SI | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
BG | 19.12.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2009/29] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
EE | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SI | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2009/11] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
EE | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2009/08] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
IE | 25.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2008/46] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
MC | 28.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2008/44] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
FR | 23.05.2008 | ||
Précédent [2008/35] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
DK | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
Précédent [2008/28] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
RO | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
SE | 19.12.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
Précédent [2008/24] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
CZ | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
NL | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
SK | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
ES | 30.12.2007 | ||
IS | 19.01.2008 | ||
PT | 19.02.2008 | ||
Précédent [2008/21] | AT | 19.09.2007 | |
BE | 19.09.2007 | ||
CH | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
GR | 20.12.2007 | ||
Précédent [2008/14] | AT | 19.09.2007 | |
CH | 19.09.2007 | ||
FI | 19.09.2007 | ||
LI | 19.09.2007 | ||
LT | 19.09.2007 | ||
PL | 19.09.2007 | ||
Précédent [2008/12] | FI | 19.09.2007 | |
LT | 19.09.2007 | ||
Précédent [2008/07] | LT | 19.09.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5739193 (WALPITA LAK M [US], et al) [X] 1-24 * column 6, line 37 - column 7, line 49 *; | [A]WO0195679 (BLUETRONICS AB [SE], et al) [A] 1-24* the whole document *; | [X]US2002158305 (DALMIA SIDHARTH [US], et al) [X] 1-24 * paragraphs [0043] - [0051]; figures 2,3 *; | [A]US2002195270 (OKUBORA AKIHIKO [JP], et al) [A] 1-24 * paragraphs [0063] - [0086]; figures 8-23 *; | [DX]US2004000425 (WHITE GEORGE E [US], et al) [DX] 1-24 * paragraphs [0023] , [0025] , [0040]; figure 6 *; | [X]US2004034489 (OGINO TATSUYA [JP], et al) [X] 1-24 * paragraphs [0055] - [0060]; figures 7,17 * |