EP1735830 - ENSEMBLE CIRCUIT A PLUSIEURS SUBSTRATS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 03.06.2011 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 03.06.2011 | Demande réputée retirée | publié le 06.07.2011 [2011/27] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Delphi Technologies, Inc. P.O. Box 5052 Troy, MI 48007-5052 / US | [2006/52] | Inventeur(s) | 01 /
OMAN, Todd, P. 7103 East 50 North Greentown, IN 46936 / US | 02 /
DEGENKOLB, Thomas, A. 1606 Chestnut Court Noblesville, IN 46060 / US | [2006/52] | Mandataire(s) | Denton, Michael John Delphi France SAS Bât. le Raspail - ZAC Paris Nord 2 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | [N/P] |
Précédent [2008/34] | Denton, Michael John Delphi European Headquarters 64 avenue de la Pleine de France Paris Nord II B.P. 65059, Tremblay en France 95972 Roissy Charles de Gaulle Cedex / FR | ||
Précédent [2006/52] | Denton, Michael John Delphi European Headquarters, B.P. 65059 Tremblay en France 95972 Roissy / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05725307.2 | 09.03.2005 | [2006/52] | WO2005US08067 | Numéro de priorité, date | US20040708935 | 01.04.2004 Format original publié: US 708935 | [2006/52] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005104231 | Date: | 03.11.2005 | Langue: | EN | [2005/44] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1735830 | Date: | 27.12.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 02.04.2009 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 27.09.2010 | Classification | IPC: | H01L23/14, H01L25/16 | [2010/43] | CPC: |
H01L25/162 (EP,US);
H01L23/367 (EP,US);
H01L23/49833 (EP,US);
H05K1/0203 (EP,US);
H05K1/142 (EP,US);
H01L2224/73204 (EP,US);
H01L2224/73253 (EP,US);
H05K1/0306 (EP,US);
H05K2201/0187 (EP,US);
H05K2201/1034 (EP,US);
H05K2201/10977 (EP,US);
H05K3/3421 (EP,US);
|
Précédent IPC [2006/52] | H01L23/14 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/52] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MEHRFACHSUBSTRAT-SCHALTUNGSANORDNUNG | [2006/52] | Anglais: | MULTI-SUBSTRATE CIRCUIT ASSEMBLY | [2006/52] | Français: | ENSEMBLE CIRCUIT A PLUSIEURS SUBSTRATS | [2006/52] | Entrée dans la phase régionale | 02.11.2006 | Taxe nationale de base payée | 02.11.2006 | Taxe de recherche payée | 02.10.2009 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.10.2009 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 02.10.2009 | Requête en examen déposée [2009/46] | 14.12.2010 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2011/27] | 17.02.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2011/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2011 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]US3952231 (DAVIDSON LEWIS A, et al) [X] 1-5 * column 5, line 21 - column 6, line 27; figures 3A,3B * [A] 16; | [A]JPS62260350 (NEC CORP) [A] 1-20* abstract *; | [XAY]US5488256 (TSUNODA TETSUJIRO [JP]) [X] 1,3-5,11-14 * column 2, line 7 - column 3, line 2; figures 10,11 * * column 4, line 33 - column 5, line 36; figures 1A,1B,2A,2B * [A] 2 [Y] 6-10,15,17-20; | [Y]US6365964 (KOORS MARK ANTHONY [US], et al) [Y] 6-10,15,17-20 * abstract * | Recherche internationale | [Y]US5936843 (OHSHIMA OSAMU [JP], et al); | [Y]US6365964 (KOORS MARK ANTHONY [US], et al) |