EP1717890 - BATTERIE ALCALINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 02.12.2016 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 02.12.2016 | Demande réputée retirée | publié le 04.01.2017 [2017/01] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | [N/P] |
Précédent [2015/13] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7 OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | ||
Précédent [2015/12] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. 7F OBP Panasonic Tower 1-61, Shiromi 2-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osaka 540-6207 / JP | ||
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2006/44] | Pour tous les Etats désignés Matsushita Electric Industries Co., Ltd. 1006 Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
SHIMAMURA, Harunari c/o Matsushita Electric Indunstrial Co., Ltd. Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 02 /
TAKAMURA, Koshi c/o Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 03 /
KOSHIBA, Nobuharu c/o Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | [N/P] |
Précédent [2006/44] | 01 /
SHIMAMURA, H. c/o Matsushita Electric Ind. Co. Ltd IP Devel. Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7 Shiromi 1-ch., Chuo-ku Osaka 5406319 / JP | ||
02 /
TAKAMURA K. c/o Matsushita Electric Ind. Co. Ltd IP Devel. Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7 Shiromi 1-ch., Chuo-ku Osaka 5406319 / JP | |||
03 /
KOSHIBA, N. c/o Matsushita Electric Ind. Co. Ltd IP Devel. Center, 19F Matsushita IMP Bldg. 3-7 Shiromi 1-ch., Chuo-ku Osaka 5406319 / JP | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2014/18] | O'Brien, Simon Warwick, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Précédent [2006/44] | Bradley, Josephine Mary D Young & Co 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05726651.2 | 17.03.2005 | [2006/44] | WO2005JP04782 | Numéro de priorité, date | JP20040143430 | 13.05.2004 Format original publié: JP 2004143430 | [2006/44] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005112155 | Date: | 24.11.2005 | Langue: | EN | [2005/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1717890 | Date: | 02.11.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.11.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.01.2010 | Classification | IPC: | H01M6/04, H01M6/06, H01M4/24 | [2016/12] | CPC: |
H01M6/06 (EP,US);
H01M4/244 (EP,US);
H01M6/04 (EP,US);
H01M6/045 (EP,US);
H01M2300/0085 (EP,US);
Y02E60/10 (EP)
|
Précédent IPC [2006/44] | H01M6/06, H01M4/06, H01M4/42, H01M4/62, H01M12/06 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2007/34] |
Précédent [2006/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ALKALIBATTERIE | [2006/44] | Anglais: | ALKALINE BATTERY | [2006/44] | Français: | BATTERIE ALCALINE | [2006/44] | Entrée dans la phase régionale | 09.08.2006 | Traduction produite | 09.08.2006 | Taxe nationale de base payée | 09.08.2006 | Taxe de recherche payée | 09.08.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.08.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 09.08.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 09.08.2006 | Requête en examen déposée [2006/44] | 15.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 25.02.2016 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.07.2016 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2017/01] | 18.08.2016 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2017/01] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 15.07.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 16.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 17.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 15.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 21.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 24.03.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 25.03.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XP]WO2004082093 (GILLETTE CO [US], et al) [XP] 1,5 * page 4, line 5 - page 5, line 23 * * page 7, line 1 - page 8, line 1 *; | [E]WO2005064709 (GILLETTE CO [US], et al) [E] 1,5* page 10, line 1 - page 11, line 17 * | Recherche internationale | [A]JPH05135776 (HITACHI MAXELL); | [A]JP2002501287 ; | [A]JP2004014306 (MITSUI MINING & SMELTING CO) |