EP1764696 - DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT, SUPPORT D'ENREGISTREMENT ET SYSTEME DE PROTECTION DE CONTENU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.03.2012 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 09.03.2012 | Demande réputée retirée | publié le 11.04.2012 [2012/15] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/47] | Pour tous les Etats désignés Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | ||
Précédent [2007/12] | Pour tous les Etats désignés MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
HARADA, Shunji Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shiromi Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 02 /
ITO, Yoshikatsu Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shirom Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 03 /
NAKANO, Toshihisa Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shirom Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 04 /
YOKOTA, Kaoru Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shirom Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 05 /
OHMORI, Motoji Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shirom Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | 06 /
TAKAHASHI, Jun Mat. Elec. Ind. Co., Ltd., IPROC IP Dev. Center, 19F Mats. IMP Bldg., 3-7 Shirom Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-6319 / JP | [2007/12] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [N/P] |
Précédent [2007/12] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Maximilianstrasse 58 80538 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05727071.2 | 22.03.2005 | [2007/12] | WO2005JP05127 | Numéro de priorité, date | JP20040125196 | 21.04.2004 Format original publié: JP 2004125196 | [2007/12] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005103907 | Date: | 03.11.2005 | Langue: | EN | [2005/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1764696 | Date: | 21.03.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 03.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.11.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.07.2011 | Classification | IPC: | G06F12/14, G06K17/00, G09C1/00 | [2011/32] | CPC: |
H04N5/913 (EP,US);
G11B20/10 (KR);
G06F12/14 (KR);
G11B20/00086 (EP,US);
G11B20/0021 (EP,US);
H04L9/08 (KR);
H04L9/0894 (EP,US);
H04N21/4135 (EP,US);
H04N21/4184 (EP,US);
H04N21/4334 (EP,US);
H04N21/4367 (EP,US);
H04N5/907 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2007/12] | G06F12/14, G11B20/10, H04L9/08, H04N5/91, H04N7/16 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/12] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUFZEICHNUNGSEINRICHTUNG, AUFZEICHNUNGSMEDIUM UND INHALTSSCHUTZSYSTEM | [2007/12] | Anglais: | RECORDING DEVICE, RECORDING MEDIUM, AND CONTENT PROTECTION SYSTEM | [2007/12] | Français: | DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT, SUPPORT D'ENREGISTREMENT ET SYSTEME DE PROTECTION DE CONTENU | [2007/12] | Entrée dans la phase régionale | 14.11.2006 | Traduction produite | 14.11.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.11.2006 | Taxe de recherche payée | 14.11.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.11.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 14.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/12] | 11.10.2011 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2012/15] | 16.11.2011 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2012/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.11.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]EP1001419 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-17 * paragraph [0040] - paragraph [0043] *; | [I]EP1045388 (THOMSON BRANDT GMBH [DE]) [I] 1-17 * paragraph [0009] - paragraph [0010] * * paragraph [0015] - paragraph [0018] *; | [A]EP1081616 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-17 * paragraph [0123] - paragraph [0124] *; | [A]EP1233414 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-17* abstract *; | [A]EP1261185 (SANYO ELECTRIC CO [JP]) [A] 1-17 * paragraph [0109] - paragraph [0115] * | Recherche internationale | [X]JP2000347946 (THOMSON BRANDT GMBH) |