EP1735539 - SYSTEME DE FIXATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.01.2014 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2015 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, LU | publié le 19.08.2015 [2015/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Dietzel Gesellschaft m.b.H 1 Haidequerstrasse 3-5 1111- Wien / AT | [2006/52] | Inventeur(s) | 01 /
GOLD, Alexander Blütengasse 5/13 A-1030 Wien / AT | [2006/52] | Mandataire(s) | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2013/11] | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt, Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | ||
Précédent [2006/52] | Ellmeyer, Wolfgang Patentanwalt, Mariahilferstrasse 50 1070 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 05729354.0 | 12.04.2005 | [2006/52] | WO2005AT00124 | Numéro de priorité, date | AT20040000647 | 15.04.2004 Format original publié: AT 6472004 | [2006/52] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005100801 | Date: | 27.10.2005 | Langue: | DE | [2005/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1735539 | Date: | 27.12.2006 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.10.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/52] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1735539 | Date: | 13.03.2013 | Langue: | DE | [2013/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.10.2005 | Classification | IPC: | F16B5/06, F16L3/02, H02G3/32 | [2006/52] | CPC: |
F16B5/0685 (EP);
F16B19/004 (EP);
F16B21/082 (EP);
F16B21/084 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/52] | Etats autorisant lextension | AL | 14.09.2006 | BA | 14.09.2006 | HR | 14.09.2006 | LV | 14.09.2006 | MK | 14.09.2006 | YU | 14.09.2006 | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSSYSTEM | [2006/52] | Anglais: | FASTENING SYSTEM | [2006/52] | Français: | SYSTEME DE FIXATION | [2006/52] | Entrée dans la phase régionale | 14.09.2006 | Taxe nationale de base payée | 14.09.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.09.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.11.2005 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/52] | 05.05.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.08.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.06.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.07.2010 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.05.2012 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.09.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 24.10.2012 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.01.2013 | Taxe de délivrance payée | 30.01.2013 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 05.05.2008 | Opposition(s) | 16.12.2013 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2014/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.03.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 19.02.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 15.02.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 14.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 12.04.2005 | CY | 13.03.2013 | CZ | 13.03.2013 | DK | 13.03.2013 | EE | 13.03.2013 | FI | 13.03.2013 | IT | 13.03.2013 | LT | 13.03.2013 | MC | 13.03.2013 | NL | 13.03.2013 | PL | 13.03.2013 | RO | 13.03.2013 | SE | 13.03.2013 | SI | 13.03.2013 | SK | 13.03.2013 | TR | 13.03.2013 | IE | 12.04.2013 | LU | 12.04.2013 | BE | 30.04.2013 | CH | 30.04.2013 | LI | 30.04.2013 | FR | 13.05.2013 | BG | 13.06.2013 | GB | 13.06.2013 | GR | 14.06.2013 | ES | 24.06.2013 | IS | 13.07.2013 | PT | 15.07.2013 | DE | 01.11.2013 | [2015/34] |
Précédent [2015/32] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
TR | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GB | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Précédent [2014/21] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GB | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Précédent [2014/20] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
IE | 12.04.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Précédent [2014/11] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
IT | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
FR | 13.05.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Précédent [2014/10] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
DE | 01.11.2013 | ||
Précédent [2014/09] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
DK | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BE | 30.04.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2014/08] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
CH | 30.04.2013 | ||
LI | 30.04.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2014/03] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
MC | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/52] | CY | 13.03.2013 | |
CZ | 13.03.2013 | ||
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/50] | CZ | 13.03.2013 | |
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
PL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/49] | CZ | 13.03.2013 | |
EE | 13.03.2013 | ||
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
RO | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
SK | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/48] | EE | 13.03.2013 | |
FI | 13.03.2013 | ||
LT | 13.03.2013 | ||
NL | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
IS | 13.07.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/47] | FI | 13.03.2013 | |
LT | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
PT | 15.07.2013 | ||
Précédent [2013/37] | FI | 13.03.2013 | |
LT | 13.03.2013 | ||
SE | 13.03.2013 | ||
SI | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
GR | 14.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
Précédent [2013/36] | LT | 13.03.2013 | |
SE | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
ES | 24.06.2013 | ||
Précédent [2013/34] | LT | 13.03.2013 | |
SE | 13.03.2013 | ||
BG | 13.06.2013 | ||
Précédent [2013/33] | LT | 13.03.2013 | Cité dans | Recherche internationale | [XAY]EP1061273 (GRAEWE BERND [DE]) [X] 1-4,7-9,27-32 * paragraph [0023] - paragraph [0024] * * paragraph [0030] - paragraph [0032] * * figures 5,15-19 * [A] 19,22,23 [Y] 10-16,18,24-26; | [Y]EP0105865 (SCHNABL LUDWIG) [Y] 10-16,18 * page 4, line 20 - page 5, line 19; figures 1-9; claims 1-12 *; | [Y]AT392726B (FIALA JOHANN [AT]) [Y] 24-26 * abstract *; | [X]DE9305668U (OBO BETTERMANN OHG, 5750 MENDEN, DE) [X] 1-3,5,9,27,28,30-32 * page 18; figures 1,4,6 *; | [X]DE4123754 (BETTERMANN OBO OHG [DE]) [X] 1-4,7-9,21,27,28,30-32 * page 1, line 5 - line 7 * * page 2, line 61 - page 3, line 56; figures 1,2 *; | [X]BE799845 (GREGOROVIC DRAGUTIN) [X] 1-3,5,7,9,11,17,28,30-32 * page 4 - page 6; figures 1-9 *; | [A]US6305892 (QIAO HUILI [US]) [A] 6 * figure - * | par le demandeur | EP1061273 | DE9305668U | DE4123754 | BE799845 |