29.01.2016 |
Demande réputée retirée |
publié le 02.03.2016 [2016/09] |
26.10.2015 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
08.05.2015 |
Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: envoi de la notification + délai |
|
01.04.2014 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
06.12.2013 |
Nouvelle entrée: décision relative à une requête en poursuite de la procédure |
|
06.12.2013 |
Nouvelle entrée: réception d'une requête en poursuite de la procédure |
|
06.12.2013 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
06.12.2013 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de requête en poursuite de la procédure |
|
24.09.2013 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
14.06.2013 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
03.04.2013 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
12.02.2013 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
30.03.2012 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.03.2011 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
17.03.2011 |
Nouvelle entrée: décision relative à une requête en poursuite de la procédure |
|
17.03.2011 |
Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen |
|
17.03.2011 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de requête en poursuite de la procédure |
|
15.03.2011 |
Nouvelle entrée: réception d'une requête en poursuite de la procédure |
|
04.01.2011 |
Nouvelle entrée: demande réputée retirée: envoi de la notification + délai |
|
30.09.2010 |
Changement: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
21.05.2010 |
Premier rapport d'examen |
|
20.05.2010 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
30.03.2010 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.10.2009 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 02.12.2009 [2009/49] |
12.06.2009 |
Changement - mandataire |
publié le 15.07.2009 [2009/29] |
03.04.2009 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.04.2008 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.06.2007 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 11.07.2007 [2007/28] |
10.11.2006 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 13.12.2006 [2006/50] |
10.11.2006 |
Requête en examen présentée |
publié le 13.12.2006 [2006/50] |
18.10.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.10.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
05.10.2006 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
29.09.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.06.2006 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
25.10.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.10.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
03.09.2005 |
Données PCT avant la publication européenne |
|