EP1729907 - GABARIT D'INSTALLATION D'UNE SERRURE DE PORTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.01.2016 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 29.01.2016 | Demande réputée retirée | publié le 02.03.2016 [2016/09] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Black & Decker Inc. 1207 Drummond Plaza Newark, Delaware 19711 / US | [2006/50] | Inventeur(s) | 01 /
THOMAS, Rickey, J. 5095 Grave Run Road Lineboro, MD 21102 / US | [2006/50] | Mandataire(s) | Bell, Ian Stephen, et al Black & Decker Patent Department 210 Bath Road Slough Berkshire SL1 3YD / GB | [N/P] |
Précédent [2009/29] | Bell, Ian Stephen, et al Black & Decker Patent Department 210 Bath Road Slough Berkshire SL1 3YD / GB | ||
Précédent [2006/50] | Bell, Ian Stephen, et al Black & Decker UK 210 Bath Road Slough SL1 3YD / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05731511.1 | 31.03.2005 | [2006/50] | WO2005US10630 | Numéro de priorité, date | US20040559341P | 02.04.2004 Format original publié: US 559341 P | US20040873821 | 22.06.2004 Format original publié: US 873821 | US20050059548 | 16.02.2005 Format original publié: US 59548 | [2006/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005097385 | Date: | 20.10.2005 | Langue: | EN | [2005/42] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1729907 | Date: | 13.12.2006 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 20.10.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2006/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 22.06.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2009 | Classification | IPC: | B23B45/14, B23B47/28 | [2006/50] | CPC: |
E05B17/06 (EP,US);
B23B47/287 (EP,US);
B23B2260/004 (EP,US);
Y10T408/563 (EP,US);
Y10T408/567 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2006/50] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | INSTALLATIONSVORRICHTUNG FÜR TÜRSCHLOSSGARNITUR | [2006/50] | Anglais: | DOOR LOCK SET INSTALLATION JIG | [2006/50] | Français: | GABARIT D'INSTALLATION D'UNE SERRURE DE PORTE | [2006/50] | Entrée dans la phase régionale | 26.09.2006 | Taxe nationale de base payée | 26.09.2006 | Taxe de recherche payée | 26.09.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.09.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.09.2006 | Requête en examen déposée [2006/50] | 25.05.2010 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.03.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 03.12.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.10.2015 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2016/09] | 27.10.2015 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2016/09] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 25.05.2010 | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 03.12.2013 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 03.12.2013 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 10.12.2013 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 11.03.2011 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 11.03.2011 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 23.03.2011 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.09.2006 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.03.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 26.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 27.03.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 27.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2015 | 11   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US2424485 (MILLER HARRY A) [Y] 1-20 * column 1, paragraph 1 * * column 4, paragraph 1 * * figures 1-8 *; | [YA]US2679174 (SCHLAGE ERNEST L) [Y] 9 * figures 2,3 * * column 1, paragraph 1 *[A] 1-8,10-20; | [Y]US6193449 (DIAZ ALBERTO [US]) [Y] 1-20 * column 1, paragraph 1; figures 1,2 * | Recherche internationale | [X]US5569001 (BRUTSCHER DAVID T [US], et al); | [X]CA2438416 (DAVIDIAN RICHARD M [US], et al) | Examen | US6398465 | CA2438416 |