EP1740393 - CARACTERISTIQUE DE SECURITE POUR UN SUPPORT DE DONNEES, SUPPORT DE DONNEES CORRESPONDANT ET PROCEDE POUR PRODUIRE UNE CARACTERISTIQUE DE SECURITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.05.2008 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 27.08.2010 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU, TR | publié le 29.09.2010 [2010/39] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Bundesdruckerei GmbH Oranienstrasse 91 10969 Berlin / DE | [2007/02] | Inventeur(s) | 01 /
DEICHSEL, Andreas Pestalozzistrasse 68 10627 Berlin / DE | 02 /
MUTH, Oliver Sameiskystrasse 4 12277 Berlin / DE | 03 /
PAESCHKE, Manfred An der Wildbahn 61 16352 Basdorf / DE | [2007/02] | Mandataire(s) | Keil & Schaafhausen Patentanwälte PartGmbB Bockenheimer Landstraße 25 60325 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2007/02] | KEIL & SCHAAFHAUSEN Patentanwälte Cronstettenstrasse 66 60322 Frankfurt am Main / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05731748.9 | 21.04.2005 | [2007/02] | WO2005EP51768 | Numéro de priorité, date | DE20041020347 | 27.04.2004 Format original publié: DE102004020347 | [2007/02] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005105476 | Date: | 10.11.2005 | Langue: | DE | [2005/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1740393 | Date: | 10.01.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 10.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1740393 | Date: | 25.07.2007 | Langue: | DE | [2007/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 10.11.2005 | Classification | IPC: | B42D15/00, B41M3/10 | [2007/02] | CPC: |
B42D25/29 (EP);
B42D25/328 (EP);
B42D25/333 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/02] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHERHEITSMERKMAL FÜR DATENTRÄGER, ENTSPRECHENDER DATENTRÄGER UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SICHERHEITSMERKMALS | [2007/02] | Anglais: | SECURITY MARK FOR A DATA CARRIER, CORRESPONDING DATA CARRIER AND METHOD FOR THE PRODUCTION OF A SECURITY MARK | [2007/02] | Français: | CARACTERISTIQUE DE SECURITE POUR UN SUPPORT DE DONNEES, SUPPORT DE DONNEES CORRESPONDANT ET PROCEDE POUR PRODUIRE UNE CARACTERISTIQUE DE SECURITE | [2007/02] | Entrée dans la phase régionale | 19.07.2006 | Taxe nationale de base payée | 19.07.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.07.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.07.2006 | Requête en examen déposée [2007/02] | 26.03.2007 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.06.2007 | Taxe de délivrance payée | 09.06.2007 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 28.04.2008 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2008/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CY | 25.07.2007 | CZ | 25.07.2007 | EE | 25.07.2007 | IE | 25.07.2007 | LT | 25.07.2007 | PL | 25.07.2007 | RO | 25.07.2007 | SI | 25.07.2007 | SK | 25.07.2007 | TR | 25.07.2007 | BG | 25.10.2007 | GR | 26.10.2007 | IS | 25.11.2007 | PT | 26.12.2007 | HU | 26.01.2008 | LU | 21.04.2008 | [2010/39] |
Précédent [2010/33] | CY | 25.07.2007 | |
CZ | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
LU | 21.04.2008 | ||
Précédent [2009/48] | CY | 25.07.2007 | |
CZ | 25.07.2007 | ||
EE | 25.07.2007 | ||
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
BG | 25.10.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2009/29] | CZ | 25.07.2007 | |
EE | 25.07.2007 | ||
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SI | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2009/11] | CZ | 25.07.2007 | |
EE | 25.07.2007 | ||
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/29] | CZ | 25.07.2007 | |
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
RO | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/25] | CZ | 25.07.2007 | |
IE | 25.07.2007 | ||
LT | 25.07.2007 | ||
PL | 25.07.2007 | ||
SK | 25.07.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/22] | LT | 25.07.2007 | |
PL | 25.07.2007 | ||
GR | 26.10.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/14] | LT | 25.07.2007 | |
PL | 25.07.2007 | ||
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/12] | LT | 25.07.2007 | |
IS | 25.11.2007 | ||
PT | 26.12.2007 | ||
Précédent [2008/07] | LT | 25.07.2007 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB1286309 (KUFFERATH ANTONIUS [DE]) [A] 1,10 * page 1, line 75 - line 78; figure 2 *; | [AD]EP0540455 (GILI PICOY PALMIRA [ES]) [AD] 1* abstract *; | [A]WO0045344 (BANK OF ENGLAND [GB], et al) [A] 1,10 * page 8, line 16 - line 21; figure 2 * * page 11, line 7 - line 8 *; | [A]WO2004008397 (OEBS GMBH [AT], et al) [A] 1 * abstract * |