EP1750882 - MÉTHODE ET APPAREIL POUR PRÉPARER UNE ÉLECTRODE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 11.01.2019 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2019 | Demande réputée retirée | publié le 13.02.2019 [2019/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc 62 Buckingham Gate London SW1E 6AT / GB | [2015/31] |
Précédent [2007/07] | Pour tous les Etats désignés ROLLS-ROYCE PLC 65 Buckingham Gate London, SW1E 6AT / GB | Inventeur(s) | 01 /
XIDACIS, Alexander 7 Timbersbrook close,Oakwood Derby DE21 2BW / GB | [2007/07] | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2010/21] | Barcock, Ruth Anita, et al Rolls-Royce plc Intellectual Property Department P.O. Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | ||
Précédent [2007/07] | Gunn, Michael Alan Rolls-Royce plc P.O. Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05732438.6 | 12.04.2005 | [2007/07] | WO2005GB01387 | Numéro de priorité, date | GB20040010999 | 18.05.2004 Format original publié: GB 0410999 | [2007/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005113182 | Date: | 01.12.2005 | Langue: | EN | [2005/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1750882 | Date: | 14.02.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.12.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.12.2005 | Classification | IPC: | B23H11/00, B23H9/14, B23H7/26 | [2007/07] | CPC: |
B23H11/00 (EP,US);
B23H7/265 (EP,US);
B23H9/14 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/07] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ABRICHTEN VON ELEKTRODEN | [2007/07] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS FOR ELECTRODE DRESSING | [2007/07] | Français: | MÉTHODE ET APPAREIL POUR PRÉPARER UNE ÉLECTRODE | [2007/07] | Entrée dans la phase régionale | 18.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 18.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 19.10.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/07] | 22.07.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.11.2011 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.04.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 29.05.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.04.2018 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.08.2018 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2019/07] | 19.09.2018 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2019/07] | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 22.07.2011 | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.05.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 04.05.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 03.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 02.05.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.05.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 29.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 28.04.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 27.04.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 27.04.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 27.04.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2018 | 14   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPS5796730 ; | [XA]GB2028211 (BAKER G E) [X] 1,3-5,17-22,25,31 * figure -; claim - * [A] 2,6-16,24,26-30 | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, (19820929), vol. 006, no. 190, Database accession no. (M - 159), & JP57096730 A 19820616 (JAPAX INC; others: 01) [A] 1-22,24-31 * abstract * |