EP1873106 - DISPOSITIF DE GESTION ET DE CONTROLE D UN GROUPE D ASCENSEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 17.01.2014 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 17.01.2014 | Retrait de la demande | publié le 19.02.2014 [2014/08] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [N/P] |
Précédent [2008/01] | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Inventeur(s) | 01 /
HIKITA, Shiro, Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 1008310 / JP | [2008/01] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/31] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Précédent [2008/01] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05734735.3 | 21.04.2005 | [2008/01] | WO2005JP07610 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006114877 | Date: | 02.11.2006 | Langue: | EN | [2006/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1873106 | Date: | 02.01.2008 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.11.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2008/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.11.2006 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 08.10.2012 | Classification | IPC: | B66B1/18, B66B13/14, B66B1/24 | [2012/45] | CPC: |
B66B1/2458 (EP);
B66B1/2408 (EP);
B66B2201/102 (EP);
B66B2201/211 (EP);
B66B2201/232 (EP)
|
Précédent IPC [2008/01] | B66B1/18, B66B13/14 | Etats contractants désignés | DE, NL [2008/31] |
Précédent [2008/01] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | AUFZUGSGRUPPENMANAGEMENT- UND -STEUERVORRICHTUNG | [2008/01] | Anglais: | ELEVATOR GROUP MANAGEMENT AND CONTROL DEVICE | [2008/01] | Français: | DISPOSITIF DE GESTION ET DE CONTROLE D UN GROUPE D ASCENSEURS | [2008/01] | Entrée dans la phase régionale | 29.03.2007 | Traduction produite | 29.03.2007 | Taxe nationale de base payée | 29.03.2007 | Taxe de recherche payée | 29.03.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.03.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.03.2007 | Requête en examen déposée [2008/01] | 13.01.2014 | Demande retirée par le demandeur [2014/08] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.04.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 23.03.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.04.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 22.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 15.04.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]JPS5355847 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 2 * abstract * * page 1 - page 2 *; | [IY]JPS6019673 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [I] 1,4 * abstract * * page 1 - page 4 * [Y] 2,3; | [Y]JPS61136883 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [Y] 3 * page 1 *; | [A]US4685538 (KAMAIKE HIROSHI [JP]) [A] 1-4 * abstract ** claims 1-7 *; | [XY]US2005029054 (MATELA MIKA [FI]) [X] 1,4 * abstract * * paragraph [0007] * * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0032] - paragraph [0036] * [Y] 2,3 | Recherche internationale | [X]JPS6019673 ; | [Y]JPS5355847 ; | [Y]JPS61136883 |