EP1755486 - CATHETER D'ADMINISTRATION REGULANT LA MISE EN RELIEF DES PROTHESES DU TYPE RUBAN ET METHODES DE FABRICATION ET D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 16.05.2008 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 25.07.2008 | Changement - mandataire | publié le 27.08.2008 [2008/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NovoStent Corporation 1400 Terra Bella Avenue, Suite E Mountain View, CA 94043 / US | [N/P] |
Précédent [2007/09] | Pour tous les Etats désignés Novostent Corporation 1400 Terra Bella Avenue, Suite E Mountain View, CA 94043 / US | Inventeur(s) | 01 /
ALEXANDER, Miles 34226 Gannon Terrace Fremont, CA 94555 / US | 02 /
THOMPSON, Todd 1289 Camino Pablo San Jose, CA 95125 / US | 03 /
HUYNH, Tim 450 Harvard Avenue, 1C Santa Clara, CA 95051 / US | 04 /
BETELIA, Ray 3157 Hawcrest Circle San Jose, CA 95135 / US | [2007/09] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Précédent [2008/35] | Vossius & Partner Siebertstrasse 3 81675 München / DE | ||
Précédent [2007/09] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05737692.3 | 22.04.2005 | [2007/09] | WO2005US13904 | Numéro de priorité, date | US20040836909 | 30.04.2004 Format original publié: US 836909 | [2007/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2005110284 | Date: | 24.11.2005 | Langue: | EN | [2005/47] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP1755486 | Date: | 28.02.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 24.11.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 19.04.2007 | Classification | IPC: | A61F2/06, A61F2/84, A61F2/88 | [2007/28] | CPC: |
A61F2/95 (EP,US);
A61F2/88 (EP,US);
A61F2/91 (EP,US)
|
Précédent IPC [2007/09] | A61F2/06 | Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/09] | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABGABEKATHETER ZUR KONTROLLE DER VORVERKÜRZUNG VON BANDARTIGEN PROTHESEN UND HERSTELLUNGS- UND ANWENDUNGSVERFAHREN | [2007/09] | Anglais: | DELIVERY CATHETER THAT CONTROLS FORESHORTENING OF RIBBON-TYPE PROSTHESES AND METHODS OF MAKING AND USE | [2007/09] | Français: | CATHETER D'ADMINISTRATION REGULANT LA MISE EN RELIEF DES PROTHESES DU TYPE RUBAN ET METHODES DE FABRICATION ET D'UTILISATION | [2007/09] | Entrée dans la phase régionale | 10.11.2006 | Taxe nationale de base payée | 10.11.2006 | Taxe de recherche payée | 10.11.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 10.11.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 10.11.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.11.2006 | Requête en examen déposée [2007/09] | 05.05.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US5234437 (SEPETKA IVAN [US]); | [Y]US5634928 (FISCHELL ROBERT E [US], et al); | [X]US6607551 (SULLIVAN JASON R [US], et al) |