EP1751444 - SYSTEME D' EMBRAYAGE, EN PARTICULIER SYSTEME D'EMBRAYAGE DOUBLE, AVEC UN DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL DU SYSTEME D'EMBRAYAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2007/07] | DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL D'UN SYSTEME D'EMBRAYAGE | ||
[2008/36] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.07.2009 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 10.07.2009 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 12.08.2009 [2009/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BorgWarner, Inc. 3850 Hamlin Road Auburn Hills, MI 48326-2872 / US | [2008/37] |
Précédent [2007/07] | Pour tous les Etats désignés Borgwarner, Inc. 3850 Hamlin Road Auburn Hills, MI 48326-2872 / US | Inventeur(s) | 01 /
GOLD, Eckart Philipp-Schwab-Str. 3 68766 Hockenheim / DE | 02 /
HEINRICH, Johannes Frankfurter Hohl 5 61381 Friedrichsdorf / DE | 03 /
HERTEL, Marcus Gärtnerstrasse 85 68169 Mannheim / DE | 04 /
GERLACH, Martin Stahlbühlring 207 68526 Ladenburg / DE | 05 /
NICKLAS, Götz Bischof-Emanuel-Strasse 8 67346 Speyer / DE | 06 /
HAUCK, Hans-Jürgen Altenhausen 15/1 74523 Schwäbisch Hall / DE | 07 /
HENZE, Jens Grosse Strasse 5 37127 Scheden / DE | [2007/18] |
Précédent [2007/07] | 01 /
GOLD, Eckart Untere Hauptstrasse 27 78766 Hockenheim / DE | ||
02 /
HEINRICH, Johannes Frankfurter Hohl 5 61381 Friedrichsdorf / DE | |||
03 /
HERTEL, Marcus Gärtnerstrasse 85 68169 Mannheim / DE | |||
04 /
GERLACH, Martin Stahlbühlring 207 68526 Ladenburg / DE | |||
05 /
NICKLAS, Götz Bischof-Emanuel-Strasse 8 67346 Speyer / DE | |||
06 /
HAUCK, Hans-Jürgen Altenhausen 15/1 74523 Schwäbisch Hall / DE | |||
07 /
HENZE, Jens Grosse Strasse 5 37127 Scheden / DE | Mandataire(s) | Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mbB Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | [N/P] |
Précédent [2007/07] | Patentanwälte Westphal, Mussgnug & Partner Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05752882.0 | 01.06.2005 | [2007/07] | WO2005EP05856 | Numéro de priorité, date | EP20040013095 | 03.06.2004 Format original publié: EP 04013095 | [2007/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005119080 | Date: | 15.12.2005 | Langue: | DE | [2005/50] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1751444 | Date: | 14.02.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.12.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1751444 | Date: | 03.09.2008 | Langue: | DE | [2008/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.12.2005 | Classification | IPC: | F16D25/10, F16D25/12, F16D21/06, F16D25/0638 | [2007/07] | CPC: |
F16D25/12 (EP,KR,US);
F16D25/0638 (EP,KR,US);
F16D21/06 (US);
F16D25/10 (EP,KR);
F16D2021/0607 (EP,US);
F16D2021/0661 (EP,US);
F16D2021/0692 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/27] |
Précédent [2007/07] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | LV | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KUPPLUNGSEINRICHTUNG , INSBESONDERE DOPPELKUPPLUNGSEINRICHTUNG, MIT EINER EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG DER KUPPLUNGSEINRICHTUNG | [2008/36] | Anglais: | CLUTCH DEVICE, IN PARTICULAR DOUBLE CLUTCH DEVICE, WITH A DEVICE FOR AXIALLY POSITIONING THE CLUTCH DEVICE | [2008/36] | Français: | SYSTEME D' EMBRAYAGE, EN PARTICULIER SYSTEME D'EMBRAYAGE DOUBLE, AVEC UN DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL DU SYSTEME D'EMBRAYAGE | [2008/36] |
Précédent [2007/07] | EINRICHTUNG ZUR AXIALEN POSITIONIERUNG EINER KUPPLUNGSEINRICHTUNG | ||
Précédent [2007/07] | DEVICE FOR AXIALLY POSITIONING A CLUTCH DEVICE | ||
Précédent [2007/07] | DISPOSITIF DE POSITIONNEMENT AXIAL D'UN SYSTEME D'EMBRAYAGE | Entrée dans la phase régionale | 08.12.2006 | Taxe nationale de base payée | 08.12.2006 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.12.2006 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.12.2006 | Requête en examen déposée [2007/07] | 04.01.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 09.02.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 30.04.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 30.08.2007 | Réponse à une notification de la division dexamen | 20.09.2007 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.01.2008 | Réponse à une notification de la division dexamen | 16.04.2008 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.07.2008 | Taxe de délivrance payée | 16.07.2008 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 04.06.2009 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2009/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.03.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]GB465612 (BRISTOL AEROPLANE CO LTD, et al) [X] 1-3,5,6 * page 3, line 82 - line 96 *; | [A]GB812784 (SNOW NABSTEDT GEAR CORP) [A] 1 * page 4, line 10 - line 30; figure - *; | [DA]EP1052421 (BORG WARNER AUTOMOTIVE GMBH [DE]) [DA] 1* figure - * |