EP1780483 - BOITE DE REFROIDISSEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 11.01.2008 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | Dernier événement Tooltip | 11.01.2008 | Retrait de la demande | publié le 13.02.2008 [2008/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sharp Kabushiki Kaisha 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | [N/P] |
Précédent [2007/18] | Pour tous les Etats désignés SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, Nagaike-cho Abeno-ku Osaka-shi, Osaka 545-8522 / JP | Inventeur(s) | 01 /
FUKAYA, Mizuho Room 443, Sobiryo, 3-2-8, Atobekitano-cho Yao-shi, Osaka 581-0068 / JP | 02 /
CHEN, Wei Room 612, Puresute 7-bankan, 4, Zaimokumachi Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1141 / JP | 03 /
TATSUMI, Hiroshi 5-16, Jurokusen, Tawaramoto-cho Shiki-gun, Nara 636-0304 / JP | [2007/18] | Mandataire(s) | Brown, Kenneth Richard R.G.C. Jenkins & Co 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | [N/P] |
Précédent [2007/18] | Brown, Kenneth Richard R.G.C. Jenkins & Co. 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 05758333.8 | 07.07.2005 | [2007/18] | WO2005JP12556 | Numéro de priorité, date | JP20040221611 | 29.07.2004 Format original publié: JP 2004221611 | [2007/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006011344 | Date: | 02.02.2006 | Langue: | EN | [2006/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1780483 | Date: | 02.05.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.02.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.02.2006 | Classification | IPC: | F25D11/00 | [2007/18] | CPC: |
F25B49/02 (KR);
F25B9/14 (EP,US);
F25D11/00 (EP,KR,US);
F25D29/00 (EP,KR,US);
F25D21/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | DE, FR, GB, IT [2007/45] |
Précédent [2007/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Etats autorisant lextension | AL | Pas encore payé | BA | Pas encore payé | HR | Pas encore payé | MK | Pas encore payé | YU | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KASTENFÖRMIGE KÜHLVORRICHTUNG | [2007/18] | Anglais: | COOLING BOX | [2007/18] | Français: | BOITE DE REFROIDISSEMENT | [2007/18] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2007 | Traduction produite | 23.02.2007 | Taxe nationale de base payée | 23.02.2007 | Taxe de recherche payée | 23.02.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.02.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.02.2007 | Requête en examen déposée [2007/18] | 03.01.2008 | Demande retirée par le demandeur [2008/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.07.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [Y]JP2004101050 (SHARP KK); | [Y]JP2000018746 (SANYO ELECTRIC CO); | [Y]JP2003314937 (SHARP KK) |