Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US2007245747 | Dossier mondial | 25.10.2007 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 | WO2005JP12556 | 07.07.2005 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP1780483 | Dossier mondial | 02.05.2007 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 | WO2005JP12556 | 07.07.2005 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2006011344 | Dossier mondial | 02.02.2006 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | KR20070042561 | Dossier mondial | 23.04.2007 | A | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP3796505B | Dossier mondial | 12.07.2006 | B2 | JP2006038384 | 09.02.2006 | A | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | CN1993590 | 04.07.2007 | A | Numéro de priorité | Date | JP2004221611 | 29.07.2004 |