EP1766806 - SYSTEMES ET PROCEDES MIMO A BOUCLE FERMEE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.09.2018 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.09.2017 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.05.2017 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2019 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): FR | publié le 05.06.2019 [2019/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino CA 95014 / US | [2018/31] |
Précédent [2013/31] | Pour tous les Etats désignés Apple Inc. One Infinite Loop Cupertino, CA 95014 / US | ||
Précédent [2007/13] | Pour tous les Etats désignés Nortel Networks Limited 2351 Boulevard Alfred-Nobel St Laurent, Québec H4S 2A9 / CA | Inventeur(s) | 01 /
TONG, Wen 12 Whitestone Drive Ottawa, Ontario K2C 4A7 / CA | 02 /
JIA, Ming 345 Whitby Ave. Apt. 302 Ottawa, Ontario K2A 0B3 / CA | 03 /
MA, Jianglei 3 Bon Echo Crescent Kanata, Ontario K2M 2W5 / CA | 04 /
ZHU, Peiying 16 Pebble Creek Crescent Kanata, Ontario K2M 2L4 / CA | 05 /
XU, Hua 179 Thornbury Cres. Nepean, Ontario K2G 6C2 / CA | 06 /
YU, Dong-Sheng 31 Westpointe Crescent Ottawa, Ontario K2G 5Y9 / CA | 07 /
ZHANG, Hang 24 Gardengate Way Nepean, Ontario KEG 5Z1 / CA | 08 /
FONG, Mo-Han 1578 Bay Road L'Original, Ontario K0B 1K0 / CA | [2017/44] |
Précédent [2007/13] | 01 /
TONG, Wen 12 Whitestone Drive Ottawa, Ontario K2C 4A7 / CA | ||
02 /
JIA, Ming 345 Whitby Ave., Apt. 302 Ottawa, Ontario K2A 0B3 / CA | |||
03 /
MA, Jianglei 3 Bon Echo Crescent Kanata, Ontario K2M 2W5 / CA | |||
04 /
ZHU, Peiying 16 Pebble Creek Crescent Kanata, Ontario K2M 2L4 / CA | |||
05 /
XU, Hua 179 Thornbury Cres. Nepean, Ontario K2G 6C2 / CA | |||
06 /
YU, Dong-Sheng 31 Westpointe Crescent Ottawa, Ontario K2G 5Y9 / CA | |||
07 /
ZHANG, Hang 24 Gardengate Way Nepean, Ontario KEG 5Z1 / CA | |||
08 /
FONG, Mo-Han 1578 Bay Road L'Original, Ontario K0B 1K0 / CA | Mandataire(s) | Lang, Johannes, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2017/44] |
Précédent [2012/47] | Lang, Johannes, et al Bardehle Pagenberg Partnerschaft Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | ||
Précédent [2009/15] | Bird, William Edward, et al Bird Goën & Co. Klein Dalenstraat 42A 3020 Winksele / BE | ||
Précédent [2008/35] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2007/13] | Loisel, Bertrand Cabinet Plasseraud 52 rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 05759456.6 | 22.06.2005 | [2007/13] | WO2005CA00958 | Numéro de priorité, date | US20040581356P | 22.06.2004 Format original publié: US 581356 P | US20040582298P | 24.06.2004 Format original publié: US 582298 P | US20040601178P | 13.08.2004 Format original publié: US 601178 P | US20040614621P | 30.09.2004 Format original publié: US 614621 P | US20040619461P | 15.10.2004 Format original publié: US 619461 P | US20050642697P | 10.01.2005 Format original publié: US 642697 P | [2007/13] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2005125044 | Date: | 29.12.2005 | Langue: | EN | [2005/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1766806 | Date: | 28.03.2007 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 29.12.2005, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1766806 | Date: | 01.11.2017 | Langue: | EN | [2017/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 29.12.2005 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.12.2012 | Classification | IPC: | H04B7/06, H04L5/00, H04W48/08 | [2013/01] | CPC: |
H04B7/0617 (EP,US);
H04B7/0478 (US);
H04B7/0413 (US);
H04B7/0619 (EP,US);
H04B7/0671 (EP,US);
H04B7/0673 (EP,US);
H04B7/0691 (EP,US);
H04L5/0028 (EP,US);
H04L5/005 (US);
H04L5/023 (US);
H04W48/08 (EP,US);
H04W72/23 (US);
H04W72/54 (US);
H04W74/06 (US);
H04L27/2601 (US);
H04L5/0007 (EP,US);
H04L5/0023 (EP,US);
H04L5/006 (EP,US);
H04W72/044 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2007/13] | H04B7/06, H04Q7/20 | Etats contractants désignés | DE, FR, GB [2017/43] |
Précédent [2007/13] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Titre | Allemand: | MIMO-SYSTEME MIT GESCHLOSSENER SCHLEIFE UND VERFAHREN | [2007/13] | Anglais: | CLOSED LOOP MIMO SYSTEMS AND METHODS | [2007/13] | Français: | SYSTEMES ET PROCEDES MIMO A BOUCLE FERMEE | [2007/13] | Entrée dans la phase régionale | 22.01.2007 | Taxe nationale de base payée | 22.01.2007 | Taxe de recherche payée | 22.01.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.01.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/13] | 23.01.2007 | Perte de droit, date d'effet juridique: Etat(s) désigné(s) | 28.02.2007 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Etat(s) désigné(s) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 11.03.2013 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.09.2013 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.03.2015 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 14.07.2015 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.05.2017 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.09.2017 | Taxe de délivrance payée | 13.09.2017 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.09.2017 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP17189835.6 / EP3313001 | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 11.03.2013 | Opposition(s) | 02.08.2018 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2018/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.05.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 05.06.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 24.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 07.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 31.03.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 10.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 | 31.03.2014 | Taxe annuelle Année du brevet 10 | 10.06.2015 | Taxe annuelle Année du brevet 11 | 10.06.2016 | Taxe annuelle Année du brevet 12 | 16.06.2017 | Taxe annuelle Année du brevet 13 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2013 | 09   M06   Taxe payée le   10.07.2013 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | GB | 22.06.2018 | FR | 30.06.2018 | [2019/23] |
Précédent [2019/21] | GB | 22.06.2018 | Citations: | Recherche | [I]WO03073646 (QUALCOMM INC [US]); | [I]WO2004030229 (NOKIA CORP [FI], et al) | Recherche internationale | [A]WO0169800 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [X]WO03073646 (QUALCOMM INC [US]); | [Y]WO2004030229 (NOKIA CORP [FI], et al); | par le demandeur | WO03073646 | WO2004030229 |