EP1776499 - SECHOIR PARAPLUIE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 20.02.2015 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | Dernier événement Tooltip | 15.07.2016 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.08.2016 [2016/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LEIFHEIT Aktiengesellschaft Leifheitstrasse 56377 Nassau / DE | [2014/16] |
Précédent [2007/17] | Pour tous les Etats désignés LEIFHEIT Aktiengesellschaft Leifheitstrasse D-56377 Nassau / DE | Inventeur(s) | 01 /
GROSS, Christian Habachstrasse 6 57250 Netphen / DE | 02 /
TIWI, Peter Am Forst 14 56379 Winden / DE | 03 /
SCHRAMM, Benjamin Am Sonnenhang 14 65558 Eppenrod / DE | 04 /
OHM, Heinz, Josef Grosser Ring 5 65550 Limburg / DE | 05 /
PÄTZOLD, Dieter Scheubachweg 7 56377 Nassau / DE | [2014/11] |
Précédent [2007/17] | 01 /
GROSS, Christian Habachstrasse 6 57250 Netphen / DE | ||
02 /
TIWI, Peter Am Forst 14 56379 Winden / DE | |||
03 /
SCHRAMM, Benjamin Ober den Erlen 6 65558 Holzheim / DE | |||
04 /
OHM, Heinz, Josef Grosser Ring 5 65550 Limburg / DE | |||
05 /
PÄTZOLD, Dieter Scheubachweg 7 56377 Nassau / DE | Mandataire(s) | Bungartz, Klaus Peter, et al Bungartz Christophersen Partnerschaft mbB Patentanwälte Im Mediapark 6A 50670 Köln / DE | [N/P] |
Précédent [2014/16] | Bungartz, Klaus Peter Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Im Mediapark 6A 50670 Köln / DE | ||
Précédent [2011/38] | Bungartz, Klaus Peter Patentanwälte Bungartz & Tersteegen Eupener Strasse 161a 50933 Köln / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 05761224.4 | 23.06.2005 | [2007/17] | WO2005EP06814 | Numéro de priorité, date | DE20041030720 | 25.06.2004 Format original publié: DE102004030720 | DE20041060512 | 16.12.2004 Format original publié: DE102004060512 | DE20051020026 | 29.04.2005 Format original publié: DE102005020026 | [2007/17] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2006000419 | Date: | 05.01.2006 | Langue: | DE | [2006/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP1776499 | Date: | 25.04.2007 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 05.01.2006, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2007/17] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP1776499 | Date: | 16.04.2014 | Langue: | DE | [2014/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.01.2006 | Classification | IPC: | D06F57/04 | [2007/17] | CPC: |
D06F57/04 (EP)
| Etats contractants désignés | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2007/17] | Titre | Allemand: | WÄSCHESCHIRM | [2007/17] | Anglais: | UMBRELLA-LIKE LAUNDRY DRIER | [2007/17] | Français: | SECHOIR PARAPLUIE | [2007/17] | Entrée dans la phase régionale | 25.01.2007 | Taxe nationale de base payée | 25.01.2007 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.01.2007 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.12.2006 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.01.2007 | Requête en examen déposée [2007/17] | 26.11.2008 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.03.2009 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.08.2011 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.02.2012 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} | 12.04.2012 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.12.2013 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.03.2014 | Taxe de délivrance payée | 06.03.2014 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | La date de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise est 26.11.2008 | Opposition(s) | 19.01.2015 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2015/13] | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de réponse au rapport dexamen | 12.04.2012 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 12.04.2012 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 25.04.2012 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 08.06.2007 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.02.2008 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 11.03.2009 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.05.2010 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 30.06.2011 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | 02.07.2012 | Taxe annuelle Année du brevet 08 | 01.07.2013 | Taxe annuelle Année du brevet 09 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 23.06.2005 | CY | 16.04.2014 | CZ | 16.04.2014 | DK | 16.04.2014 | EE | 16.04.2014 | ES | 16.04.2014 | FI | 16.04.2014 | IT | 16.04.2014 | LT | 16.04.2014 | MC | 16.04.2014 | NL | 16.04.2014 | PL | 16.04.2014 | RO | 16.04.2014 | SE | 16.04.2014 | SI | 16.04.2014 | SK | 16.04.2014 | TR | 16.04.2014 | AT | 23.06.2014 | IE | 23.06.2014 | LU | 23.06.2014 | BE | 30.06.2014 | CH | 30.06.2014 | FR | 30.06.2014 | LI | 30.06.2014 | BG | 16.07.2014 | GB | 16.07.2014 | GR | 17.07.2014 | IS | 16.08.2014 | PT | 18.08.2014 | [2016/33] |
Précédent [2016/32] | HU | 23.06.2005 | |
CY | 16.04.2014 | ||
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
AT | 23.06.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BE | 30.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/51] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
AT | 23.06.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/36] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SI | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/24] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
FR | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GB | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/21] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
IE | 23.06.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/20] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
CH | 30.06.2014 | ||
LI | 30.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/18] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
IT | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/11] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
RO | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/10] | CY | 16.04.2014 | |
CZ | 16.04.2014 | ||
DK | 16.04.2014 | ||
EE | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
SK | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/09] | CY | 16.04.2014 | |
DK | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
MC | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
LU | 23.06.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/08] | CY | 16.04.2014 | |
DK | 16.04.2014 | ||
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2015/02] | CY | 16.04.2014 | |
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
PT | 18.08.2014 | ||
Précédent [2014/50] | CY | 16.04.2014 | |
ES | 16.04.2014 | ||
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
NL | 16.04.2014 | ||
PL | 16.04.2014 | ||
SE | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
GR | 17.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Précédent [2014/49] | CY | 16.04.2014 | |
FI | 16.04.2014 | ||
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
IS | 16.08.2014 | ||
Précédent [2014/48] | CY | 16.04.2014 | |
LT | 16.04.2014 | ||
BG | 16.07.2014 | ||
Précédent [2014/47] | CY | 16.04.2014 | Cité dans | Recherche internationale | [DA]US2289450 (POLLARD FRANK L, et al) [DA] 1-13 * the whole document *; | [A]EP0085187 (LEIFHEIT INTERNATIONAL [DE]) [A] 13* the whole document *; | [DA]EP0113789 (LEIFHEIT INTERNATIONAL [DE]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [DA]EP0649935 (LEIFHEIT AG [DE]) [DA] 2 * the whole document *; | [DA]US5492232 (OHM HEINZ J [DE]) [DA] 2 * the whole document *; | [DA]EP0898006 (WUESTER HEINRICH [AT]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [DA]EP0898007 (WUESTER HEINRICH [AT]) [DA] 1-13 * the whole document *; | [XA]EP1314810 (LEIFHEIT AG [DE]) [X] 1-3,5 * the whole document * [A] 4,6-13; | [PX]US2004134870 (DAUBACH HARALD [DE], et al) [PX] 1-3,5,8,10 * the whole document * | par le demandeur | US2289450 | EP0113789 | EP0649935 | EP0898006 | EP0898007 | EP1314810 | US2004134870 |